Entreprise : EQUICENTRE DISTRIBUTION - SIREN 789 457 421
Identité
Dénomination
EQUICENTRE DISTRIBUTION
SIREN (siège)
789 457 421
Date d'immatriculation au RNE
23/11/2012
Début d’activité
01/11/2012
Date de fin de la personne morale
22/11/2111
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2013
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Toute activité d'achat, vente, location de tous produits équestres, véhicules utilitaires, vans, remorques
Code APE
4618Z - Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques
Capital social
2000 EUR
Adresse du siège
14 RTE DE DHUIZON 41220 THOURY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AUDOUIN NICOLAS , JEAN , RENE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1981
Commune de résidence
Thoury
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/11/2012
Siret
78945742100020
Code APE
4618Z - Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Toute activité d'achat, vente, location de tous produits équestres, véhicules utilitaires, vans, remorques
Autres Activités
Toute activité d'achat, vente, location de tous produits équestres, véhicules utilitaires, vans, remorques
Adresse
14 RTE DE DHUIZON
41220 , THOURY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/11/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/11/2012
Siret
78945742100012
Code APE
4619B - Autres intermédiaires du commerce en produits divers
Activité principale
Autres intermédiaires du commerce en produits divers
Adresse
14 RUE HAUTES GUIGNIERES
45190 , TAVERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10612
Date d'ajout
19/12/2023
Description
En date du 15/12/2023, le Tribunal de Commerce de BLOIS a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sans poursuite d'activité et a désigné : Juge-Commissaire : Emmanuel COURAUD Mandataire Judiciaire : SELARL VILLA-FLOREK - mission conduite par Maître Julien VILLA - 24 avenue du Maréchal Maunoury - 41000 BLOIS Et a fixé au 01/10/2023 la date de cessation des paiements
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
27/11/2017
Description
RADIATION D'OFFICE PAR SUITE DU TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL 14 route de Dhuizon 41220 Thoury RCS BLOIS 2017 B 724 LE 01-11-2017
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).