Entreprise : VISIONS 19 - SIREN 789 414 489
Identité
Dénomination
VISIONS 19
SIREN (siège)
789 414 489
Date d'immatriculation au RNE
16/11/2012
Début d’activité
12/11/2012
Date de fin de la personne morale
15/11/2111
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
L'acquisition, la propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous biens bâtis ounon bâtis et droits immobiliers ainsi que la prise d'intérêts et de participation dans toute société de même objet. La société peut accorder sa caution hypothécaire aux souscripteurs de ses parts en garantie des emprunts que ceux-ci contracteraient pour libérer leur apport et ainsi permettre à la société de réaliser son objet social.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1002000 EUR
Adresse du siège
28 RUE ANATOLE FRANCE 59490 SOMAIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PAUL PATRICK
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1963
Commune de résidence
Millonfosse
Nom, Prénom(s)
THERON JEAN-PHILIPPE , JOEL , PIERRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1969
Commune de résidence
Lille
Nom, Prénom(s)
DENIMAL FABIEN , MARTIAL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1977
Commune de résidence
Marcq en baroeul
Nom, Prénom(s)
BOHERE ELODIE
Nom d'usage
BULTEZ
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1983
Commune de résidence
Bousignies
Nom, Prénom(s)
AMZALLAG THIERRY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1959
Commune de résidence
Marcq en baroeul
Nom, Prénom(s)
KRZYKALA BERNARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1959
Commune de résidence
Douai
Nom, Prénom(s)
BALLEREAU MARIE-FRANCE
Nom d'usage
MAUCOUR
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Douai
Nom, Prénom(s)
BAILLIEUL ALEXANDRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1985
Commune de résidence
Hallennes-lez-Haubourdin
Nom, Prénom(s)
SERGHINI YOUNES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1979
Commune de résidence
Lille
Nom, Prénom(s)
TARIGHT NABIL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1986
Commune de résidence
Lille
Nom, Prénom(s)
LOSSOUARN ADRIEN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1987
Commune de résidence
Lille
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
12/11/2012
Siret
78941448900011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition, la propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous biens bâtis ounon bâtis et droits immobiliers ainsi que la prise d'intérêts et de participation dans toute société de même objet. La société peut accorder sa caution hypothécaire aux souscripteurs de ses parts en garantie des emprunts que ceux-ci contracteraient pour libérer leur apport et ainsi permettre à la société de réaliser son objet social.
Autres Activités
L'acquisition, la propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous biens bâtis ounon bâtis et droits immobiliers ainsi que la prise d'intérêts et de participation dans toute société de même objet. La société peut accorder sa caution hypothécaire aux souscripteurs de ses parts en garantie des emprunts que ceux-ci contracteraient pour libérer leur apport et ainsi permettre à la société de réaliser son objet social.
Adresse
28 RUE ANATOLE FRANCE
59490 , SOMAIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2378
Date d'ajout
24/05/2013
Description
Réduction de capital à compter du 18/12/2012 Ancien : 855 040.00 EUR Nouveau : 701 400.00 EUR
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).