Entreprise : BERNARD VIEUBLED CONSEIL B V C - SIREN 789 412 640
Identité
(Entreprise radiée le 04/04/2022)
Dénomination
BERNARD VIEUBLED CONSEIL B V C
SIREN (siège)
789 412 640
Date d'immatriculation au RNE
05/12/2012
Fermeture de l'établissement - 78941264000011
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2021
Date de fin de la personne morale
04/12/2111
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2013
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
21000 EUR
Adresse du siège
88 AV ARISTIDE BRIAND 84310 MORIERES-LES-AVIGNON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VIEUBLED BERNARD
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1956
Commune de résidence
Morieres-les-Avignon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/10/2012
Siret
78941264000011
Nom commercial
B V C
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Activité principale
le conseils d'entreprises (conseils de direction, stratégie, marketing, export) plus toutes opérations immobilières achat vente et la location immobilière de meublés ou non meublés financement de travaux s'y rapportant
Adresse
88 AV 88 avenue Aristide Briand
84310 , Morieres-les-Avignon - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
04/04/2022
Description
Dissolution à compter du 31/12/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2021, liquidateur : VIEUBLED Bernard, siège de la liquidation : 88 Avenue Aristide Briand 84310 Morières-lès-Avignon, parution de la publicité légale : Vaucluse Hebdo paru le 07/04/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9298
Date d'ajout
04/04/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2021
Numéro d'observation
9292
Date d'ajout
04/04/2022
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/12/2021 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
3168
Date d'ajout
08/02/2021
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 31/12/2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).