Entreprise : FE SAINT BERNARD - SIREN 789 394 285
Identité
Dénomination
FE SAINT BERNARD
SIREN (siège)
789 394 285
Date d'immatriculation au RNE
20/11/2012
Début d’activité
01/07/2017
Date de fin de la personne morale
19/11/2111
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2013
Nature de l'entreprise
Commerciale, Gestion de biens
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activité principale
Fourniture d'électricité par exploitation d'éoliennes.
Code APE
3511Z - Production d'électricité
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
5 RUE HORUS 59491 VILLENEUVE D ASCQ FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC DE LA HAUTE BORNE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VERHAEGHE GREGOIRE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1960
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/2017
Siret
78939428500033
Code APE
3511Z - Production d'électricité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
Fourniture d'électricité par exploitation d'éoliennes.
Autres Activités
Fourniture d'électricité par exploitation d'éoliennes.
Adresse
5 RUE HORUS
59491 , VILLENEUVE D ASCQ - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC DE LA HAUTE BORNE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
28/12/2016
Siret
78939428500025
Code APE
3511Z - Production d'électricité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
Production d'électricité par l'exploitation d'éoliennes
Autres Activités
Production d'électricité par l'exploitation d'éoliennes
Adresse
LD LES NEUF JOURS ET CHAMP RENARD
72600 , SAINT-LONGIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
07/11/2012
Siret
78939428500017
Code APE
3511Z - Production d'électricité
Activité principale
Production d'électricité
Adresse
14 RUE HERGE
59650 , VILLENEUVE-D'ASCQ - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC DE LA HAUTE BORNE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
18
Date d'ajout
27/03/2023
Description
Jugement du tribunal de commerce de LILLE-MÉTROPOLE en date du 21/03/2023 arrêtant le plan de sauvegarde, durée du plan 10 ans. Désigne : Société AJILINK - LABIS CABOOTER - DE CHANAUD prise en la personne de Me Vincent LABIS Commissaire à l'exécution du plan sous le numéro 2022/139.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
12239
Date d'ajout
22/09/2022
Description
Suivant jugement en date du 20/09/2022, le tribunal de Commerce de Lille Métropole a prolongé la période d'observation jusqu'au 07.03.2023.
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
21/09/2022
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE-MÉTROPOLE en date du 20/09/2022 prolongeant la période d'observation jusqu'au 07.03.2023.
Numéro d'observation
3345
Date d'ajout
09/03/2022
Description
Suivant jugement en date du 07/03/2022, le Tribunal de Commerce de LILLE-MÉTROPOLE a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sous le numéro 2022/139 et a désigné en tant que administrateur la Société AJILINK LABIS-CABOOTER prise en la personne de Me Vincent LABIS 316 avenue de Dunkerque 59130 LAMBERSART, avec pour mission de surveiller, en tant que Mandataire judiciaire la SELARL PERIN BORKOWIAK représentée par Maître Yvon PERIN 445 boulevard Gambetta Tour Mercure 8ème étage 59976 TOURCOING Cedex et a ouvert une période d'observation expirant le 07/09/2022, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication au bodacc du jugement d'ouverture.
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
08/03/2022
Description
Le Tribunal de Commerce de LILLE-MÉTROPOLE a prononcé en date du 07/03/2022 l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sous le numéro 2022/139 et a désigné en tant que administrateur : Société AJILINK LABIS-CABOOTER prise en la personne de Me Vincent LABIS 316 avenue de Dunkerque 59130 LAMBERSART, avec pour mission : de surveiller, en tant que Mandataire judiciaire : SELARL PERIN BORKOWIAK représentée par Maître Yvon PERIN 445 boulevard Gambetta Tour Mercure 8ème étage 59976 TOURCOING Cedex, et a ouvert une période d'observation expirant le 07/09/2022, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication au bodacc du jugement d'ouverture.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
30/09/2014
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 30-06-2014
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
20/11/2012
Description
Date de début d'activité dans le ressort: 07-11-2012
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).