Entreprise : CME 62 - SIREN 789 346 913
Identité
Dénomination
CME 62
SIREN (siège)
789 346 913
Date d'immatriculation au RNE
16/11/2012
Début d’activité
10/11/2012
Date de fin de la personne morale
15/11/2111
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Constructions de maisons individuelles tous genre, et maison en bois , démolition, gros oeuvres : décoration intérieure, couverture, fabrication charpente et pose , électricité , plomberie, platrerie, menuiserie PVC et ALU.
Code APE
4120A - Construction de maisons individuelles
Code APRM
4120AZ - Construction de maisons individuelles
Capital social
6000 EUR
Adresse du siège
26 RUE DES RIGOLES 75020 PARIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ SERVICE PLUS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Ozturk LUTFI
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1964
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/11/2012
Siret
78934691300021
Code APE
4120A - Construction de maisons individuelles
Code APRM
4120AZ - Construction de maisons individuelles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
CONSTRUCTION DE MAISONS INDIVIDUELLES TOUS GENRES ET MAISON
Code APRM
4120AZ - Construction de maisons individuelles
Code APRM
4120AZ - Construction de maisons individuelles
Adresse
26 RUE DES RIGOLES
75020 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2014B0536121
Date d'ajout
30/01/2018
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 30/01/2018 PRONONCANT LA RETRACTATION DU JUGEMENT DE Liquidation Judiciaire RENDU LE 13/09/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2014B0536116
Date d'ajout
24/01/2018
Description
faillite personnelle en date du 07/06/2017, le tribunal d'Arras a prononcé la faillite personnelle entrainant l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise agricoles et toute personne moral de Lutfi Ozturk pour une durée de 5 ans (faillite personnelle pour faute visée par L652-1 - L653-4)
Numéro d'observation
2014B0536114
Date d'ajout
24/01/2018
Description
Jugement de liquidation judiciaire en cours de procédure, en date du 04/11/2015, le tribunal de commerce d'Arras a prononcé la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire de CME Sarl, a désigné : liquidateur : Me Jérôme Theetten, 35-37 rue Roger Salengro 62000 Arras.
Numéro d'observation
2014B0536118
Date d'ajout
24/01/2018
Description
Radiation d'office : article 42 du décret 84-406 du 30 mai 1984 par jugement du 13-10-2017 le Tribunal de Commerce de Arras a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
2014B0536112
Date d'ajout
24/01/2018
Description
En date du 02-09-2015, le tribunal de commerce d'Arras a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire contre CME sarl sous le numéro 4159190, et a désigné : juge commissaire M. René Petit, mandataire judiciaire Me Jérôme Theetten, 35-37 rue Roger Salengro 62000 Arras, a ouvert une période d'observation pour une durée de 6 mois et a fixé au 02/07/2015 la date de cessation des paiements.
Numéro d'observation
9942
Date d'ajout
16/10/2017
Description
Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs EN DATE DU 13/10/2017, LE TRIBUNAL D'ARRAS A PRONONCE LA Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs - L643-9 al.2 et R643-18 DE CME (SARL) (PROCEDURE OUVERTE LE 02/09/2015 ) Date d'effet : 13/10/2017
Numéro d'observation
2014B0536110
Date d'ajout
13/09/2017
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS, a prononcé, en date du 13/09/2017, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro P201702143, date de cessation des paiements le 13/03/2016, et a désigné : juge commissaire M. Jacques Monchablon liquidateur SELARL Actis Mandataires Judiciaires en la personne de Me Stéphane-Alexis Martin 12 rue Pernelle 75004 Paris, les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
18/11/2015
Description
RADIATION D'OFFICE DE MONSIEUR LUTFI OZTURK EN QUALITE DE GERANT SUR ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE COMMIS A LA SURVEILLANCE DU RCS EN DATE DU 15-10-2015 ARTICLE L123-3 DU CODE DE COMMERCE.
Numéro d'observation
10448
Date d'ajout
05/11/2015
Description
Jugement de liquidation judiciaire en cours de procédure EN DATE DU 04/11/2015, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU COURS DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE CME (SARL), A DESIGNE : Liquidateur : Maître Jérôme THEETTEN - 35-37, Rue Roger Salengro - 62000 ARRAS. Date d'effet : 04/11/2015
Numéro d'observation
8261
Date d'ajout
04/09/2015
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire EN DATE DU 02/09/2015, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS A PRONONCE L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE CONTRE CME (SARL) SOUS LE NUMERO 4159190, ET A DESIGNE : JUGE COMMISSAIRE Monsieur René PETIT, MANDATAIRE JUDICIAIRE Maître Jérôme THEETTEN - 35-37, Rue Roger Salengro - 62000 ARRAS, A OUVERT UNE PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE 6 mois ET A FIXE AU 02/07/2015 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS Date d'effet : 02/09/2015
Numéro d'observation
2565
Date d'ajout
24/03/2014
Description
Radiation du RCS le 24/03/2014 avec effet au 13/12/2013 transfert du siège social dans le ressort du TC de PARIS au 26 rue des rigoles 75020 PARIS Changement de dénomination à compter du 13.12.2013 ancienne : CME nouvelle : CME 62
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
12/03/2014
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).