Entreprise : SCI LYON 3 - SIREN 789 278 546
Identité
(Entreprise radiée le 13/01/2021)
Dénomination
SCI LYON 3
SIREN (siège)
789 278 546
Date d'immatriculation au RNE
09/11/2012
Fermeture de l'établissement - 78927854600021
- Date d'effet de la fermeture : 09/11/2020
Fermeture de l'établissement - 78927854600013
- Date d'effet de la fermeture : 03/07/2018
Date de fin de la personne morale
08/11/2111
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
80000 EUR
Adresse du siège
47 B AV HOCHE 75008 PARIS 8 FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ FIRCE CAPITAL
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AlDarmaki SALEM , KHAMIS , SAEED
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1983
Nom, Prénom(s)
AlKhajeh KHALED , MOHAMED , ABUL , HUSAIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1974
Nom, Prénom(s)
Abdulla Khaleefa Gaith Khaleefa Alqubaisi -
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1990
Nom, Prénom(s)
Ben Naceur CHRISTOPHE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1970
Nom, Prénom(s)
Kukulka ROBERT , STEPHEN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1959
Nom, Prénom(s)
Aldhaheri OBAID , SAQER , HAMAD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1976
Nom, Prénom(s)
Macdonald JOHN , CHARLES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1970
Dénomination
BEAS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Dénomination
DELOITTE & ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Dénomination
TAMWEELVIEW INVESTMENT PROPERTIES
Qualité
Autre
Commune de résidence
Puteaux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/07/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
07/11/2012
Siret
78927854600013
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
69 BD HAUSSMANN
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 09/11/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
07/11/2012
Siret
78927854600021
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition, la construction, la gestion, l'exploitation et la rénovation de biens ou droits immobiliers en vue de leur location.
Adresse
47 B AV Chez Firce Capital 47 bis avenue Hoche
75008 , Paris - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ FIRCE CAPITAL
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2012D0512442
Date d'ajout
13/01/2021
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2012D0512439
Date d'ajout
11/01/2021
Description
Associé unique: TAMWEELVIEW INVESTMENT PROPERTIES, Tour Majunga La Défense 9 6 place de la Pyramide 92800 Puteaux, RCS Nanterre 751 588 226.
Numéro d'observation
2012D0512437
Date d'ajout
11/01/2021
Description
DISSOLUTION - REUNION DE TOUTES LES PARTS SOCIALES OU ACTIONS ENTRE UNE SEULE MAIN EN VERTU DE L'ARTICLE 1844-5 DU CODE CIVIL A COMPTER DU 09-11-2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).