Entreprise : TV SUD LR - SIREN 789 210 259
Identité
Dénomination
TV SUD LR
SIREN (siège)
789 210 259
Date d'immatriculation au RNE
05/10/2012
Début d’activité
14/09/2015
Date de fin de la personne morale
04/10/2111
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
La prise de participation dans les sociétés TMS 7L ainsi que dans toutes sociétés d'exploitation de télévision locale.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
2146000 EUR
Adresse du siège
14 ALL DU PIOT 30660 GALLARGUES-LE-MONTUEUX FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC POLE ACTIF
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MUSSET CHRISTOPHE , LUCIEN , JEAN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1968
Commune de résidence
Lansargues
Nom, Prénom(s)
GALAINE MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Montpellier
Dénomination
INSTITUT FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE SA
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Montpellier
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
14/09/2015
Siret
78921025900022
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La prise de participation dans les sociétés TMS 7L ainsi que dans toutes sociétés d'exploitation de télévision locale.
Adresse
14 ALL DU PIOT
30660 , GALLARGUES-LE-MONTUEUX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC POLE ACTIF
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/09/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/10/2012
Siret
78921025900014
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
753 AV DE LA POMPIGNANE
34170 , CASTELNAU-LE-LEZ - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/014203
Date d'ajout
12/04/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 12/04/2021 prononçant la conversion en liquidation judiciaire, désignant en qualité de Liquidateur judiciaire la SELARL BRMJ en la personne de Maître ROUSSEL Bernard demeurant 850 rue Etienne Lenoir Km Delta 30000 Nîmes.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/004957
Date d'ajout
03/02/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 03/02/2021 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : SELARL BRMJ en la personne de Me ROUSSEL Bernard 850 rue Etienne Lenoir Km Delta 30000 Nîmes. Administrateur judiciaire : Maître FABRE Olivier 7 rue de l'École de Médecine 34000 Montpellier mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 01/09/2019
Numéro d'observation
F20/034340
Date d'ajout
28/12/2020
Description
Modification relative aux dirigeants TORRES Sabine nom d'usage : TORRES Sabine n'est plus président MUSSET Christophe Lucien Jean nom d'usage : MUSSET Christophe devient président à compter du 04/12/2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).