Entreprise : PMS - SIREN 788 935 542
Identité
(Entreprise radiée le 12/08/2016)
Dénomination
PMS
SIREN (siège)
788 935 542
Date d'immatriculation au RNE
22/05/2014
Date de fin de la personne morale
21/05/2111
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
50000 EUR
Adresse du siège
155 AV JEAN LOLIVE 93500 PANTIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DOS SANTOS EMEDIO
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1972
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/05/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/10/2012
Siret
78893554200019
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
4 AV LAURENT CELY
92600 , ASNIERES-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 05/06/2015
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
19/10/2012
Siret
78893554200027
Nom commercial
PARTENAIRE MARKETING SERVICES
Code APE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Commissionnaire de transport, transports, vente et installation de toutes énergies renouvelables, services et aides aux entreprises et particuliers.
Code APRM
4329BD - Autres travaux d'installation divers
Adresse
155 AV 155 Avenue Jean Lolive
93500 , Pantin - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
73952
Date d'ajout
24/11/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 24/11/2017 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : SELARLU Bally M.J.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
67441
Date d'ajout
01/09/2016
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny rendue le 01/09/2016 nommant SELARLU Bally M.J. 69 Rue d'Anjou 93000 Bobigny liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
43774
Date d'ajout
26/04/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bobigny prononce en date du 26/04/2016 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2016J00734 , date de cessation des paiements le 07/05/2015 , désigne liquidateur SCP Moyrand - Bally en la personne de Maître Pascal Bally 14/16 Rue de Lorraine 93011 Bobigny Cedex , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc Le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les 15 mois à compter de la publication au Bodacc du jugement d'ouverture.
Numéro d'observation
72996
Date d'ajout
01/07/2015
Description
Radiation de la personne morale par suite du transfert du siège social a Riverside View Thornes Lane Wakefield WF15QW West Yorkshire Grande Bretagne à compter du 05/06/2015.
Numéro d'observation
72983
Date d'ajout
01/07/2015
Description
- Projet de transfert du siège social à Riverside View Thornes Lane Wakefield WF15QW West Yorkshire Grande Bretagne à compter du 05/06/2015.
Numéro d'observation
6252
Date d'ajout
22/05/2014
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LIQUIDATION JUDICIAIRE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).