Entreprise : JF 2A - SIREN 788 866 598
Identité
(Entreprise radiée le 05/08/2019)
Dénomination
JF 2A
SIREN (siège)
788 866 598
Date d'immatriculation au RNE
22/10/2012
Fermeture de l'établissement - 78886659800022
- Date d'effet de la fermeture : 31/05/2019
Fermeture de l'établissement - 78886659800014
- Date d'effet de la fermeture : 01/09/2016
Date de fin de la personne morale
21/10/2111
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2012
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
78000 EUR
Adresse du siège
1 RUE LEDUC 88510 ELOYES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FOURNIER JULIEN , GERARD
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1973
Commune de résidence
Eloyes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/09/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/10/2012
Siret
78886659800014
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Nature de l'établissement
Activité principale
Fonds de placement et entités financières similaires
Adresse
12 LA COTELLE
88510 , ELOYES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/05/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
11/10/2012
Siret
78886659800022
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition et gestion de toutes valeurs mobilières, la prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières, conseil en organisation, gestion et management, la prestation de services administratifs financiers et de gestion auprès d'entreprises industrielles et commerciales
Adresse
1 RUE 1 rue Leduc
88510 , Eloyes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5133
Date d'ajout
05/08/2019
Description
Radiation du RCS le 05/08/2019 avec effet au 31/05/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3765
Date d'ajout
11/06/2019
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 30/04/2019 Liquidateur : FOURNIER Julien Gérard Le siège de la liquidation est fixé à : 1 rue Leduc 88510 Eloyes Journal d'annonces légales : Le Paysan Vosgien en date du 14/06/2019
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).