Entreprise : ALEXIA SARL - SIREN 788 821 015
Identité
Dénomination
ALEXIA SARL
SIREN (siège)
788 821 015
Date d'immatriculation au RNE
17/10/2012
Début d’activité
20/10/2012
Dissolution
Fermeture de l'établissement - 78882101500013
- Date d'effet de la fermeture : 10/08/2016
Date de fin de la personne morale
16/10/2111
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2012
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Etudes,conception,construction,commercialisation immobilière
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
120 RTE DES MACARONS 06560 VALBONNE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BAT WTC 2
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BAULET GABRIEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1950
Commune de résidence
Valbonne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/10/2012
Siret
78882101500021
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Etudes,conception,construction,commercialisation immobilière
Adresse
120 RTE DES MACARONS
06560 , VALBONNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BAT WTC 2
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/08/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/10/2012
Siret
78882101500013
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Activité principale
Ingénierie, études techniques
Adresse
1240 RTE DES DOLINES
06560 , VALBONNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BUROPOLIS
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/001999
Date d'ajout
05/03/2021
Description
Par ordonnance en date du 27 novembre 2020, le Président duTribunal de Commerce de Grasse a ordonné la substitution de Me Pierre GARNIER par la Selarl GM.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/002687
Date d'ajout
01/04/2020
Description
Ordonnance de Monsieur le Vice Président en date du 01/04/2020 désignant en qualité de Juge commissaire : Madame CORRE Férudga en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F19/000602
Date d'ajout
29/01/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Grasse en date du 29/01/2019 prononçant la liquidation judiciaire immédiate. Liquidateur judiciaire : Maître GARNIER Pierre av de tournamy Tournamy 700 06250 Mougins. Date de cessation des paiements : 01/10/2017
Numéro d'observation
79825
Date d'ajout
20/04/2018
Description
Dissolution à compter du 09/04/2018 siège de la liquidation au siège parution de la publicité légale TRIBUNE BULLETIN COTE D'AZUR DU 20/04/2018
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).