Entreprise : THIERRY NICOLAS CONSULTING - SIREN 788 770 956
Identité
Dénomination
THIERRY NICOLAS CONSULTING
SIREN (siège)
788 770 956
Date d'immatriculation au RNE
19/10/2012
Début d’activité
06/12/2018
Date de fin de la personne morale
18/10/2111
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activité principale
conseil en finance, gestion, management et stratégie
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
29 RUE DE LA LANDE TREVRAS 56870 BADEN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NICOLAS THIERRY
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1962
Commune de résidence
Baden
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
06/12/2018
Siret
78877095600027
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
conseil en finance, gestion, management et stratégie
Autres Activités
conseil en finance, gestion, management et stratégie
Adresse
29 RUE DE LA LANDE TREVRAS
56870 , BADEN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/12/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/10/2012
Siret
78877095600019
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
105 RUE DE LA CONVENTION
75015 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2012B207372
Date d'ajout
15/01/2019
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE Vannes SOUS LE NUMERO 2018B963
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7970
Date d'ajout
27/12/2018
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 06/12/2018 : Ancienne adresse : 105 rue de la Convention 75015 Paris Nouvelle adresse 29 rue de la Lande Trevras 56870 Baden Modification relative aux personnes dirigeantes à compter du 06/12/2018 : Modifié : NICOLAS Thierry, Gérant, demeurant 29 rue de la Lande Trevras 56870 Baden
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).