Entreprise : MOULIN A VENT - SIREN 788 724 979
Identité
(Entreprise radiée le 11/06/2018)
Dénomination
MOULIN A VENT
SIREN (siège)
788 724 979
Date d'immatriculation au RNE
15/10/2012
Fermeture de l'établissement - 78872497900018
- Date d'effet de la fermeture : 25/02/2016
Fermeture de l'établissement - 78872497900026
- Date d'effet de la fermeture : 31/03/2018
Date de fin de la personne morale
14/10/2111
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/2013
Nature de l'entreprise
Gestion de biens
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
94 RUE EMILE MARTIN 18000 BOURGES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LETANG LAURENT
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1963
Commune de résidence
Annoix
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/02/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/09/2012
Siret
78872497900018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
4 RUE DE L'AURON
18340 , ANNOIX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/03/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
25/02/2016
Siret
78872497900026
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
94 RUE EMILE MARTIN
18000 , BOURGES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2775
Date d'ajout
11/06/2018
Description
Radiation du RCS le 11/06/2018 avec effet au 15/05/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2287
Date d'ajout
14/05/2018
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 31/03/2018 Liquidateur : LETANG Laurent Le siège de la liquidation est fixé à : 94 rue Émile martin 18000 Bourges Journal d'annonces légales : L'INFORMATION AGRICOLE DU CHER en date du 20/04/2018 Mise en sommeil de la société à compter du 31/03/2018
Numéro d'observation
1398
Date d'ajout
21/03/2016
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 25/02/2016
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).