Entreprise : INTER-MEDIAIRES ET ASSOCIES - SIREN 788 601 623
Identité
(Entreprise radiée le 19/05/2021)
Dénomination
INTER-MEDIAIRES ET ASSOCIES
SIREN (siège)
788 601 623
Date d'immatriculation au RNE
26/12/2013
Fermeture de l'établissement - 78860162300036
- Date d'effet de la fermeture : 19/05/2021
Fermeture de l'établissement - 78860162300010
- Date d'effet de la fermeture : 28/09/2012
Fermeture de l'établissement - 78860162300028
- Date d'effet de la fermeture : 09/12/2013
Date de fin de la personne morale
25/12/2111
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
50000 EUR
Adresse du siège
245 RUE DE LA TOUR 94550 CHEVILLY-LARUE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CENTRA 267
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CAMARA SYDI
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1978
Commune de résidence
Massy
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/12/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/09/2012
Siret
78860162300028
Code APE
5229B - Affrètement et organisation des transports
Activité principale
Affrètement et organisation des transports
Adresse
25 RUE VILLIOT
75012 , PARIS 12 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/09/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/09/2012
Siret
78860162300010
Adresse
52 AV DE LA REPUBLIQUE
93800 , EPINAY-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 19/05/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/10/2012
Siret
78860162300036
Code APE
5229B - Affrètement et organisation des transports
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Tous types de prestations pour les entreprises de transport. Transport de marchandises, location de véhicules avec conducteurs destinés au transport de marchandises à l'aide des véhicules excédant 3,5 tonnes.
Adresse
245 RUE 245 Rue de la Tour Centra 267
94576 , Rungis CEDEX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CENTRA 267
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
28148
Date d'ajout
19/05/2021
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
28148
Date d'ajout
19/05/2021
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil en date du 19/05/2021, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : SELARL Jsa
Numéro d'observation
8149
Date d'ajout
02/01/2019
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Creteil rendue le 02/01/2019 nommant M. Acchiardi Jean-Jacques juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
74087
Date d'ajout
21/12/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil en date du 20/12/2017 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2017J00481 désigne liquidateur SELARL Jsa 42 ter Avenue Rabelais 94107 Saint-Maur-des-Fossés , met fin à la mission de l'administrateur Ajilink-Labis Cabooter prise en la personne de Me Jérôme Cabooter 8 Pl Robert Belvaux 94170 LE PERREUX SUR MARNE
Numéro d'observation
59003
Date d'ajout
06/07/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil , prononce en date du 05/07/2017 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2017J00481 , date de cessation des paiements le 05/01/2016 désigne Administrateur SELARL Jerome Cabooter 8 Place Robert Belvaux 94170 Le Perreux-sur-Marne avec pour mission : assister le débiteur pour tous les actes de gestion , Mandataire judiciaire SELARL Jsa 42 ter Boulevard Rabelais 94107 Saint-Maur-des-Fossés , , et ouvre une période d'observation expirant le 05/01/2018 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
41258
Date d'ajout
26/12/2013
Description
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).