Entreprise : JANA CIE PROD - SIREN 788 516 904
Identité
Dénomination
JANA CIE PROD
SIREN (siège)
788 516 904
Date d'immatriculation au RNE
09/10/2012
Début d’activité
25/10/2012
Date de fin de la personne morale
08/10/2111
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/2013
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Création et production d'évènements, de spectacles, de contenus multimedia et produits dérivés.
Code APE
8230Z - Organisation de foires, salons professionnels et congrès
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
VENDINELLE 31460 AURIAC-SUR-VENDINELLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JOUNEAU LAETITIA
Nom d'usage
BARROS DA SILVA
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1976
Commune de résidence
Auriac-sur-Vendinelle
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
25/10/2012
Siret
78851690400018
Code APE
8230Z - Organisation de foires, salons professionnels et congrès
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Organisation et gestion de manifestations diverses, de spectacles et d'évènementiel.
Autres Activités
Organisation et gestion de manifestations diverses, de spectacles et d'évènementiel.
Adresse
VENDINELLE
31460 , AURIAC-SUR-VENDINELLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F18/039491
Date d'ajout
18/12/2018
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 18/12/2018 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F18/039456
Date d'ajout
18/12/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 18/12/2018 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F17/014807
Date d'ajout
23/05/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 23/05/2017 prononçant la liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : SELARL DUTOT ET ASSOCIES prise en la personne de Me Jocelyne DUTOT 54 RUE PARGAMINIÈRES CS 18501 31685 TOULOUSE CEDEX 6. Date de cessation des paiements : 10/04/2017
Numéro d'observation
F13/003517
Date d'ajout
05/02/2013
Description
Le fonds acquis sis 14 Rue André Clarous, Résidence les Jardins de Croix Bénite, Villa 4 31200 Toulouse est immédiatement transféré au lieu du siège social sis Vendinelle 31460 Auriac sur Vendinelle à compter du 25.10.2012.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).