Entreprise : CW FINANCE - SIREN 788 450 260
Identité
(Entreprise radiée le 09/07/2021)
Dénomination
CW FINANCE
SIREN (siège)
788 450 260
Date d'immatriculation au RNE
04/10/2012
Date de fin de la personne morale
03/10/2111
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
15410958 EUR
Adresse du siège
46 QUAI FRANCOIS MITTERRAND 13600 LA CIOTAT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MENNEM BENJAMIN , ANTHONY
Qualité
Président de SAS, Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1956
Commune de résidence
Le Bar-sur-Loup
Nom, Prénom(s)
OLANDA ANTOINE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1962
Commune de résidence
Aix-en-Provence CEDEX 3
Nom, Prénom(s)
LUCCHESI JEAN-PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1953
Commune de résidence
Marseille
Nom, Prénom(s)
MAMAN CHARLES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1953
Commune de résidence
La Penne-sur-Huveaune
Nom, Prénom(s)
GODDARD-WATTS MARK
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1961
Commune de résidence
LEIDSCHENDAM 2265 CR
Nom, Prénom(s)
GARCIA AUBERT JOSE
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1954
Commune de résidence
BARCELONE
Nom, Prénom(s)
CIRERA NOGUERAS ANTONIO
Qualité
Directeur général délégué
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1950
Commune de résidence
BARCELONE
Nom, Prénom(s)
CAIRETA RIERA JOSE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1972
Commune de résidence
20123
Nom, Prénom(s)
NERY JOHN , CHARLES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1983
Commune de résidence
08017
Dénomination
AP CONSULTANTS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Aix-en-Provence CEDEX 3
Dénomination
ERNST & YOUNG AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Courbevoie
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/12/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/09/2012
Siret
78845026000013
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
1 MTE DE SAINT-MENET
13011 , MARSEILLE 11 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ESPACE VALENTINE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 29/06/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
28/09/2012
Siret
78845026000021
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Prise de participations financières ou d'intérets dans tous groupements sociétés et entreprises industrielles commerciales financières et immobilieres françaises ou étrangères créées ou à créer et ce par tous moyens notamment par voie d'apport de souscription ou d'achats de titres de fusion ou de groupe et particulierement dans toutes sociétés exerçant une activité de construction réparation entretien et maintenance de tous navires et de pièces outillages et matériaux composites pour l'industrie nautique, la gestion de ses participations financières et de tous autres intérets dans toutes sociétés la direction la gestion le controle et la coordination de ses filiales et participations.
Adresse
46 QUAI FRANCOIS MITTERRAND
13600 , LA CIOTAT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
42635
Date d'ajout
09/07/2021
Description
Radiation - Apport du patrimoine de la société à MB92 LA CIOTAT, Marseille : 423864651 dans le cadre d'une fusion avec effet au 29/06/2021 et effet fiscal et comptable rétroactifs au 01/01/2021.
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).