Entreprise : HOTEL PUNTA LARA - SIREN 788 240 794
Identité
Dénomination
HOTEL PUNTA LARA
SIREN (siège)
788 240 794
Date d'immatriculation au RNE
11/09/1979
Début d’activité
23/09/2020
Date de fin de la personne morale
10/09/2072
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Gestion de biens, Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
228673.53 EUR
Adresse du siège
30 RUE DES FRANCS BOURGEOIS 75003 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SAVRY PHILIPPE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1939
Commune de résidence
Paris
Dénomination
DERVILLE AUDIT - SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Saint-Berthevin
Dénomination
A.E.C. COMMISSARIATS - SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Carquefou
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
23/09/2020
Siret
78824079400065
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
30 RUE DES FRANCS BOURGEOIS
75003 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/10/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1985
Siret
78824079400057
Enseigne
CHATEAU HOTEL DE BRECOURT
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Prise en location gérance
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Location d'immeubles commer- ciaux
Autres Activités
Location d'immeubles commer- ciaux
Adresse
Chateau Hotel de Brecourt
27120 , DOUAINS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/10/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/07/1985
Siret
78824079400040
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
LOCATION D'IMMEUBLES COMMERCIAUX
Autres Activités
LOCATION D'IMMEUBLES COMMERCIAUX
Adresse
41400 , CHISSAY-EN-TOURAINE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHISSAY EN TOURAINE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/10/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
78824079400024
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
BOIS DES ELOUX
85680 , LA GUERINIERE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
13/09/2021
Description
RADIATION D'OFFICE PAR SUITE DU TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL 30 rue des Francs Bourgeois 75003 PARIS RCS PARIS LE 23-09-2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2021B275971
Date d'ajout
10/09/2021
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
3573
Date d'ajout
19/04/2021
Description
Radiation du RCS Blois le 19/04/2021 avec effet au 01/10/2020
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
30/03/2021
Description
RADIATION PAR SUITE DE CESSATION COMPLETE D'ACTIVITE, A COMPTER DU 01-10-2020
Numéro d'observation
3282
Date d'ajout
29/03/2021
Description
Radiation du RCS d'Evreux le 29/03/2021 avec effet au 01/10/2020
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
02/07/2007
Description
: Changement de la forme juridique ... il s'en est suivi une modification du numéro de gestion. Ancien numéro de gestion ...
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
13/06/2007
Description
Historique : Modification du 13 juin 2007 transfor mation de la Société par actions simplifiée en Soc iété à responsabilité Limitée à compter du 17 mars 2007 gérant : Mr SAVRY Philippe
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1508
Date d'ajout
04/06/1996
Description
APPORT DU FONDS D'HOTEL RESTAURANT A LA SNC CHISSAY DE TOURAINE ACTIVITE EFFECTIVEMENT EXERCEE : LOCATION D'IMMEUBLES COMMERCIAUX A COMPTER DU 01/04/1996
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
07/07/1986
Description
Historique des observations depuis le 07/07/1986 : SIEGE SOCIAL IMMATRICULE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES Fonds reçu en location gérance de Monsieur SAVRY Philippe $$$28/06/1996 Par Modification en date du 25.06.1996 : Fin de la location gérance au 01.04.1996 consentie par MR SAVRY et apport du materiel à la SNC CHATEAU DE BRECOURT.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
23/08/1973
Description
Historique des observations depuis le 23/08/1973 : ORIGINE : TRANSFERT DU SIEGE DE NOIRMOUTIER, HOTEL D'ELBEE A LA GUERINIERE.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
PRISE DE POSSESSION DU FONDS : 14/06/1985 DEBUT D'ACTIVITE : 20/07/1985
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de début d'activité : 01/04/1985.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de début d'activité : 23/08/1973.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).