Entreprise : ETS PASQUET ET FILS - SIREN 788 162 501
Identité
(Entreprise radiée le 30/05/2018)
Dénomination
ETS PASQUET ET FILS
SIREN (siège)
788 162 501
Date d'immatriculation au RNE
26/01/1974
Fermeture de l'établissement - 78816250100027
- Date d'effet de la fermeture : 10/04/2018
Date de fin de la personne morale
25/01/2073
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
38570 EUR
Adresse du siège
SALVEUR 23600 SAINT-SILVAIN-BAS-LE-ROC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOUDARD MATHIEU
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1980
Commune de résidence
Gouzon
Dénomination
AEC AUDIT COMMISSARIAT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Montluçon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/04/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
26/01/1974
Siret
78816250100027
Code APE
4673A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Exploitation d'un fonds de matériaux de construction, bois,
Adresse
Salveur
23600 , Saint-Silvain Bas-le-roc - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1202
Date d'ajout
30/05/2018
Description
Radiation du RCS le 30/05/2018 avec effet au 10/04/2018 radiation suite à réalisation définitive de la transmission universelle du patrimoine à l'associé unique ETABLISSEMENTS BOUDARD SARL Rcs Guéret 309 785 947
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
617
Date d'ajout
26/03/2018
Description
Dissolution de la société suite à réunion de toutes les parts en une seule main à compter du 28.02/2018 Décision de l'associé unique en date du 28/02/2018 Dénomination de l'associé unique : ETABLISSEMENTS BOUDARD SARL RCS GUERET 309 785 947 Journal d'annonces légales : la montagne en date du 09/03/2018
Numéro d'observation
1289
Date d'ajout
20/07/2011
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 24/06/2011 : Partant : SARL SOGAREL -, Commissaire aux comptes suppléant Partant : LAPORTE Frederic, Commissaire aux comptes titulaire
Numéro d'observation
1186
Date d'ajout
07/09/2005
Description
TRANSFORMATION DE LA SA EN SAS ANCIEN PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET NOUVEAU PRESIDENT : MR PASQUET CHRISTIAN - ANCIEN DIRECTEUR GENERAL : MR PASQUET ANDRE - ANCIEN ADMINISTRATEUR : MR PASQUET RENE - ANCIEN COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE : MR LAPORTE ROLAND - NOUVEAU COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE : MR LAPORTE FREDERIC Date d'effet : 27/06/2005
Numéro d'observation
1267
Date d'ajout
17/10/2001
Description
ANCIEN CAPITAL : 294 500 FRS NOUVEAU CAPITAL : 44.950 EUROS A COMPTER DU 30 JUIN 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
**16.11.82 : MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1981 A COMPTER DU 30 SEPTEMBRE 1982
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).