Entreprise : SOC CARBONATE DE CHAUX - SIREN 786 506 048
Identité
Dénomination
SOC CARBONATE DE CHAUX
SIREN (siège)
786 506 048
Date d'immatriculation au RNE
17/11/1972
Début d’activité
01/09/1972
Date de fin de la personne morale
16/11/2070
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Exploitation de toutes carrières
Code APE
0811Z - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
Code APRM
0811ZA - Extraction de pierres ornementales et de construction et d'ardoise
Capital social
8903 EUR
Adresse du siège
LA SCIERIE 14290 COURTONNE LES DEUX EGLISES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MONNIER NOEL , THIERRY
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1967
Commune de résidence
Vespiere-Friardel (la)
Nom, Prénom(s)
MONNIER ROGER , PIERRE , LEON
Nom d'usage
MONNIER
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1936
Commune de résidence
ST GERMAIN LA CAMPAGNE
Nom, Prénom(s)
BOUTEL DANIEL , ANDRE
Nom d'usage
BOUTEL
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1929
Commune de résidence
COURTONNE LES DEUX EGLISES
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/09/1972
Siret
78650604800010
Enseigne
STE DES CARBONATES DE CHAUX
Code APE
0811Z - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
Code APRM
0811ZA - Extraction de pierres ornementales et de construction et d'ardoise
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale
Activité principale
Exploitation de toutes carrières
Code APRM
0811ZA - Extraction de pierres ornementales et de construction et d'ardoise
Autres Activités
EXTRACTION DE CALCAIRE
Code APRM
0811ZA - Extraction de pierres ornementales et de construction et d'ardoise
Adresse
LA SCIERIE
14290 , COURTONNE LES DEUX EGLISES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1486
Date d'ajout
13/12/2005
Description
Modification autre Nomination de MME Josiane Monnier en qualité de gérante en remplacement de Mr Roger Monnier gérant décédé Date d'effet : 10/10/2005
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
383
Date d'ajout
23/03/2004
Description
Modification autre Décès de Monsieur Daniel Boutel Co-Gerant Monsieur Roger Monnier demeuré seul gérant Date d'effet : 14/11/2002
Numéro d'observation
239
Date d'ajout
06/03/1989
Description
Augmentation du capital social pour le porter A : 80.000 Francs à compter du 19/01/89
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 80 000.00 FRF nouveau montant : 12 195.92 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).