Entreprise : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA MERLATIERE - SIREN 786 424 416
Identité
(Entreprise radiée le 14/09/2022)
Dénomination
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA MERLATIERE
SIREN (siège)
786 424 416
Date d'immatriculation au RNE
13/10/1980
Début d’activité
31/05/1954
Date de fin de la personne morale
12/10/2053
Forme juridique
Caisse locale de crédit mutuel
Activités principales de l’objet social
crédit mutuel crédit mutuel (banque a statut légal special)
Code APE
8903
Capital minimum
30.49 EUR
Adresse du siège
RTE DE BELLEVILLE 85140 LA MERLATIERE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DE CARCOUET CHARLES
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1928
Commune de résidence
La Merlatière
Nom, Prénom(s)
CLAUTOUR PIERRE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1926
Commune de résidence
Essarts en Bocage
Nom, Prénom(s)
RABAUD VICTOR
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1922
Commune de résidence
La Merlatière
Nom, Prénom(s)
PAYRAUDEAU JOSEPH
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1942
Commune de résidence
La Merlatière
Nom, Prénom(s)
DOUILLARD JEAN-PIERRE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1954
Commune de résidence
La Merlatière
Nom, Prénom(s)
SOULARD MICHEL
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1952
Commune de résidence
La Merlatière
Nom, Prénom(s)
JOUSSEAUME AUGUSTE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1907
Commune de résidence
La Merlatière
Nom, Prénom(s)
YOU ISODORE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1923
Commune de résidence
La Merlatière
Nom, Prénom(s)
CONNIL CELESTIN
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1940
Commune de résidence
La Merlatière
Nom, Prénom(s)
MOREAU MARIE-ANTOINETTE
Nom d'usage
AUDUREAU
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1948
Commune de résidence
La Merlatière
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
31/05/1954
Siret
78642441600018
Code APE
8903
Origine du fonds
Création
Activité principale
crédit mutuel crédit mutuel (banque a statut légal special)
Adresse
RTE Le bourg
85140 , La Merlatière - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
19
Date d'ajout
14/09/2022
Description
Radiation d'office - art. R 123-136 du code de commerce (à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de la mention de cessation d'activité, la société est radiée d'office).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
13/10/1980
Description
Historique des observations depuis le 13/10/1980 : RADIATION DU 2.10.1985. CESSATION COMPLETE D'ACTI- VITE A CPTER DU 20.6.1985. FUSION AVEC LA CAISSE DES ESSARTS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).