Entreprise : CUMA DE LA PALLU - SIREN 786 265 991
Identité
Dénomination
CUMA DE LA PALLU
SIREN (siège)
786 265 991
Date d'immatriculation au RNE
07/06/2005
Début d’activité
27/09/1965
Date de fin de la personne morale
06/06/2064
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activité principale
Utilisation de matériel en commun
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Capital social
68336 EUR
Adresse du siège
MAIRIE 53140 LA PALLU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHESNEAU JEAN-LUC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1963
Nom, Prénom(s)
REBOURS LOIC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1965
Nom, Prénom(s)
LECOURT DIDIER
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1965
Commune de résidence
LA PALLU
Nom, Prénom(s)
ROCHERS THIERRY
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1968
Commune de résidence
Neuilly-le-Vendin
Nom, Prénom(s)
HUET LIONEL-BERNARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1980
Commune de résidence
Neuilly-le-Vendin
Nom, Prénom(s)
GERVAIS ANTOINE , PIERRE , CHARLES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1986
Commune de résidence
La pallu
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
27/09/1965
Siret
78626599100012
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Utilisation de matériel en commun
Autres Activités
Utilisation de matériel en commun
Adresse
Mairie
53140 , La pallu - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
6006
Date d'ajout
16/09/2020
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 03/07/2020 : Partant : REBOURS Loïc, Trésorier Partant : LECOURT Didier, Vice-président Nouveau : HUET Lionel-Bernard, Trésorier Nouveau : GERVAIS Antoine, Pierre, Charles, Secrétaire Changement de qualité : ROCHERS Thierry, Secrétaire devient Vice-président
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Immatriculation précédemment effectuée au greffe du Tribunal de Commerce de Mayenne supprimé par suite du rattachement du Tribunal de Mayenne au Tribunal de Laval avec effet au 01.06.2005 (Décret n° 2005-624 du 27 Mai 2005)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).