Entreprise : CAISSE CREDIT MUTUEL JAVRON-LES-CHAPELLE - SIREN 786 247 320
Identité
(Entreprise radiée le 13/04/1989)
Dénomination
CAISSE CREDIT MUTUEL JAVRON-LES-CHAPELLE
Sigle
C.C.M. de JAVRON-LES-CHAPELLES
SIREN (siège)
786 247 320
Date d'immatriculation au RNE
12/06/1981
Fermeture de l'établissement - 78624732000025
- Date d'effet de la fermeture : 22/04/1988
Date de fin de la personne morale
11/06/2080
Forme juridique
Caisse locale de crédit mutuel
Adresse du siège
4 PL DE LA MAIRIE 53250 JAVRON-LES-CHAPELLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MELLANGER FERNAND
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1930
Commune de résidence
Saint-Aignan-de-Couptrain
Nom, Prénom(s)
CORNU RAYMOND
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1934
Commune de résidence
Saint-Aignan-de-Couptrain
Nom, Prénom(s)
DEROUAULT MARCEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1916
Commune de résidence
Javron-les-Chapelles
Nom, Prénom(s)
MALZIS JEAN-CLAUDE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1947
Commune de résidence
Javron-les-Chapelles
Nom, Prénom(s)
MORIN HENRIETTE
Nom d'usage
GAUTRIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1927
Commune de résidence
Chevaigné-du-Maine
Nom, Prénom(s)
HEUCHER SUZANNE
Nom d'usage
BEUDIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1920
Commune de résidence
Chevaigné-du-Maine
Nom, Prénom(s)
MARCHAND EUGENE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1928
Commune de résidence
Crennes sur Fraubée
Nom, Prénom(s)
HUET MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1948
Commune de résidence
Saint-Aignan-de-Couptrain
Nom, Prénom(s)
MOUSSET PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1919
Commune de résidence
Chevaigné-du-Maine
Nom, Prénom(s)
GASTE PIERRE
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1927
Commune de résidence
Saint-Aignan-de-Couptrain
Nom, Prénom(s)
DOUILLET DANIEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1926
Commune de résidence
Javron-les-Chapelles
Nom, Prénom(s)
JARRY MARCEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1923
Commune de résidence
Javron-les-Chapelles
Nom, Prénom(s)
ROBINE REMY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1938
Commune de résidence
Villepail
Nom, Prénom(s)
PINCON ROLAND
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1926
Commune de résidence
Villepail
Nom, Prénom(s)
BARBE MARCEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1922
Commune de résidence
Javron-les-Chapelles
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/04/1988
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
10/05/1960
Siret
78624732000025
Code APE
8903
Origine du fonds
Création
Activité principale
Collecte de dépôts et distributeur de crédits
Adresse
4 PL 4 place de la Mairie
53250 , Javron-les-Chapelles - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
13/04/1989
Description
Radiation du RCS le 13/04/1989 avec effet au 22/04/1988 Apport-fusion à la "Caisse de CREDIT MUTUEL de PRE-EN-PAIL & des Avaloirs" à compter du 22/04/1988
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).