Entreprise : TRANSDEV EST - SIREN 786 150 532
Identité
(Entreprise radiée le 09/02/2019)
Dénomination
TRANSDEV EST
SIREN (siège)
786 150 532
Date d'immatriculation au RNE
03/10/2001
Date de fin de la personne morale
02/10/2067
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
47565 EUR
Adresse du siège
4 RUE LOUIS LUMIERE 21160 MARSANNAY-LA-COTE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MESSAS ACHOUR
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Courbevoie
Nom, Prénom(s)
MAILLIOT BRIGITTE
Nom d'usage
GUICHARD
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1965
Commune de résidence
Givry
Dénomination
MAZARS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Courbevoie
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/11/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
29/06/2001
Siret
78615053200038
Code APE
4939A - Transports routiers réguliers de voyageurs
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Holding transports de voyageurs
Adresse
4 RUE 4 rue Louis Lumière
21160 , Marsannay-la-Côte - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 10/05/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1961
Siret
78615053200012
Code APE
602B
Adresse
7 RUE DE L EPERON
77000 , MELUN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 29/06/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/11/1995
Siret
78615053200020
Code APE
602B
Adresse
6 PL ABEL GANCE
92100 , BOULOGNE-BILLANCOURT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2603
Date d'ajout
09/02/2019
Description
Radiation du RCS le 09/02/2019 avec effet au 30/11/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2486
Date d'ajout
07/02/2019
Description
Dissolution de la société suite à réunion de toutes les parts en une seule main à compter du 25/10/2018 Décision de l'associé unique en date du 25/10/2018 Dénomination de l'associé unique : TRANSDEV RCS issy les moulineaux 542 104 377 Journal d'annonces légales : LE BIEN PUBLIC en date du 31/10/2018
Numéro d'observation
7673
Date d'ajout
15/09/2015
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 26/06/2015
Numéro d'observation
9732
Date d'ajout
07/12/2012
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 23/10/2012
Numéro d'observation
909
Date d'ajout
18/02/2004
Description
PAR ARRET EN DATE DU 23 JANVIER 2004, LA COUR D'APPEL DE PARIS A ANNULE LE JUGEMENT AYANT LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE Date d'effet : 23/01/2004
Numéro d'observation
4453
Date d'ajout
20/08/2003
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 31/07/2003, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUXERRE A OUVERT UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET FIXE LA FIN DE LA PERIO- DE D'OBSERVATION AU 02/02/2004 A DESIGNE : JUGE COMMISSAIRE : BOUCHE JACKY REPRESENTANT DES CREANCIERS : ME VERPLAETSE MICHEL, 2 CHEMIN DE LA GUIMBARD 89300 JOIGNY ADMINISTRATEUR : ME CONTANT PHILIPPE, 7 RUE PITHOU BP 4076 10000 TROYES DONT LA MISSION EST OUTRE LES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFERES PAR LA LOI D'ASSURER SEUL ENTIEREMENT OU EN PARTIEL'ADMINISTRATION DE L'ENTREPRISE DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS : 31/07/2003 Date d'effet : 31/07/2003
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).