Entreprise : SOCIETE DES MINES OTTANGE 2 - SIREN 785 580 077
Identité
Dénomination
SOCIETE DES MINES OTTANGE 2
SIREN (siège)
785 580 077
Date d'immatriculation au RNE
14/02/1955
Début d’activité
21/12/1939
Date de fin de la personne morale
13/02/2054
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Exploitation de minerai de fer
Code APE
0710Z - Extraction de minerais de fer
Capital social
914694.1 EUR
Adresse du siège
3 RUE DE L INDUSTRIE 57970 YUTZ FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARIANI FRANCOIS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1946
Commune de résidence
Thionville
Nom, Prénom(s)
WEINZOEPFLEN AIRY , MARCEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1978
Commune de résidence
Montigny-les-Metz
Établissements
Type d'établissement
Principal
Date début d’activité
21/12/1939
Siret
78558007700051
Code APE
0710Z - Extraction de minerais de fer
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Exploitation de minerai de fer
Adresse
57840 , OTTANGE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MINE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
18/06/1984
Siret
78558007700044
Code APE
0710Z - Extraction de minerais de fer
Activité principale
Extraction de minerais de fer
Adresse
3 RUE DE L INDUSTRIE
57970 , YUTZ - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1591
Date d'ajout
31/03/2022
Description
Radiation du RCS le 31/03/2022 avec effet au 31/03/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5434
Date d'ajout
26/10/2021
Description
Cessation complète d'activité - Art. R123-125 à compter du 25/10/2021
Numéro d'observation
34
Date d'ajout
11/01/1994
Description
Poursuite de la société malgré la perte de la moitie du capital social à compter du 05 novembre 1993
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Transfert du siège social de Metz à Thionville en date du 07 avril 1983 la société ne conserve aucun établissement dans le ressort de l'ancien siège social. ** Transfert du Sige social de Thionville - 2, Avenue Robert Schuman à Yutz - 3, rue de l'industrie en date du 18 juin 1984 ** modification du 28 avril 1986 - CH 723 poursuite de la société malgré la perte de la moitie du capital social la conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : ancien montant : 6 000 000.00 FRF nouveau montant : 914 694.10 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).