Entreprise : SA ETS GUILLIN FILS - SIREN 785 420 035
Identité
Dénomination
SA ETS GUILLIN FILS
SIREN (siège)
785 420 035
Date d'immatriculation au RNE
27/04/1954
Date de fin de la personne morale
26/04/2046
Date de clôture
31/07
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
08160 VENDRESSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CORPART JEAN-LUC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Reims
Nom, Prénom(s)
BLAISE FRANCOIS , LAURENT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1962
Commune de résidence
Lille
Nom, Prénom(s)
LEFEVRE ALAIN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Sedan
Nom, Prénom(s)
GUILLIN JEAN , CHERI , ADOLPHE
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1929
Commune de résidence
Vendresse
Nom, Prénom(s)
GUILLIN AGNES
Nom d'usage
RENSON D'HERCULAIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1957
Commune de résidence
Vivier-au-Court
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1995
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
08/03/1954
Siret
78542003500012
Code APE
631E
Origine du fonds
Apport
Activité principale
Entrepositaire de toutes boissons
Adresse
08160 , Vendresse - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
30/06/2011
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Sedan du 30/06 /2011 prononçant la clôture des opérations du plan de cession.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Cette entreprise précédemment inscrite auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Charleville- Mézi ères a été rattachée à partir du 01 janvier 2009 a u Greffe du Tribunal de Commerce de Sedan par le d écret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
23/12/1999
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de CHARLEVILLE ME ZIERES du 22/12/1999 nommant Monsieur Claude SALMO N en qualité de Juge commissaire en remplacement d e Monsieur François-Xavier RAGUET.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
31/07/1995
Description
Jugement du Tribunal de Commerce du 27/07/1995 arr êtant le plan de redressement par cession totale d e l'entreprise à la ste GRANDE Brasserie Ardial Da te d'effet de la cession : 01/08/1995 Désignation de Monsieur GILLOT comme tenu d'exécuter personnel lement le plan et lui donne acte des engagements q u'il a pris à cet égard. Maintient de Monsieur F.X RAGUET en qualité de Juge commissaire Maintient d e Maître Hubert LAFONT en qualité d'Administrateur jusqu'à la signature des actes de cession Maintie nt de Maître François BRUCELLE, en qualité de repr ésentant des Créanciers jusqu'à la fin de la procé dure de vérification des créancces Désignation de Maître François BRUCELLE en qualité de Commissaire à l'exécution du plan.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
12/05/1995
Description
Par jugement du 11 Mai 1995, le Tribunal a consta- té la cessation des paiements et ouvert la procé- dure simplifiée de redressement judiciaire de la société - Date de cessation des paiements : 20 AVR IL 1995 - Juge Commissaire : Mr RAGUET - Administr ateur : Me Hubert LAFONT, 25 Rue Godot de Mauroy - 75009 PARIS, avec mission d'assiter la société dé bitrice pour tous les actes concernant gestion. Re présentant des Créanciers : Me François BRUCELLE - Période d'observation pour une durée de quatre mo is
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
27/04/1954
Description
Observations concernant l'établissement situé 0816 0 Vendresse : Cession par la SA ETS GUILLIN FILS a u profit de la SA GRANDE BRASSERIE ARDIAL du fonds de commerce d' entrepositaire de toutes boissons situé à VENDRESSE avec entrée en jouissance au 1.8 .1995 suivant acte reçu par Me Guillaume CONREUR e n date du : 19.12.1995
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).