Entreprise : BRUNO SAS - SIREN 784 989 824
Identité
Dénomination
BRUNO SAS
SIREN (siège)
784 989 824
Date d'immatriculation au RNE
25/02/1972
Début d’activité
01/11/1971
Date de fin de la personne morale
24/02/2070
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Transports routiers, service de transports publics de marchandises pour le compte d'autrui, la location de véhicules automobiles de transports de marchandises, le commissionnaire de transport, l'affrètement ainsi que la location de véhicules et la location de chauffeurs, le louage, l'entretien et la réparation de véhicules automobiles de tous types et de tout tonnage.
Code APE
4941C - Location de camions avec chauffeur
Capital social
30122.4 EUR
Adresse du siège
9 RUE ROLAND GARROS 38320 EYBENS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
BRUN INVEST SAS
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Eybens
Dénomination
ALEO
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Grenoble
Établissements
Type d'établissement
Principal
Date début d’activité
01/11/1971
Siret
78498982400023
Code APE
4941C - Location de camions avec chauffeur
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Transports routiers, service de transports publics de marchandises pour le compte d'autrui, la location de véhicules automobiles de transports de marchandises, l'affrêtement ainsi que la location de véhicules et la location de chauffeurs, le louage, l'entretien et la réparation de véhicules automobiles de tous types et de tous tonnage.
Adresse
14 RTE DE GUIGNES
77390 , OZOUER-LE-VOULGIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Siège
Siret
78498982400056
Adresse
9 RUE ROLAND GARROS
38320 , EYBENS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/04/2024
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/2018
Siret
78498982400049
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
7 RUE CHARLES PIOT
38320 , EYBENS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1972
Siret
78498982400031
Code APE
602P
Adresse
77720 , GRANDPUITS-BAILLY-CARROIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F18/015566
Date d'ajout
03/10/2018
Description
Immatriculation d'une société commerciale suite à transfert du siège social : Ancien siège social : Route de Guignes 77390 OZOUER-LE-VOULGIS (Greffe du Tribunal de Commerce de Melun) Nouveau siège social : 7 Rue Charles Piot 38320 EYBENS à compter du 01/07/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
25/02/1972
Description
Historique des observations depuis le 25/02/1972 : PUBLICITE STATUTS: LE MONITEUR DE S.& M.- FONDS ACQUIS PAR APPORT AU MONTANT NON PRECISE DE MR BRUNO R. RC 70A101 ET MR BRUNO B. RC 68A190 RADIES LE 23.02.1972 - PUBLICITE APPORT: LE MONI- TEUR DE S&M.DU 16.01.1972-DECLARATION DE CREANCES AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN - ETABLISSEMENT SECONDAIRE: - OZOUER LE VOULGIS, RUE JUDE DE CRENE - MEME ACTI VITE - FONDS ACQUIS PAR APPORT EVALUE A 15.000F DE MR BRUNO ROGER - A COMPTER DU 01.11.1971 - EXPLOITATION DIRECTE. - MISE EN HARMONIE DES STATUTS (AGE DU 04/05/1992 LOI N°88-15 DU 5 JANVIER 1988 ET DECRET N°88-418 DU 28 AVRIL 1988. - Mise en harmonie des statuts avec la loi 2001-420 du 15/05/2001 relative aux nouvelles régulations économiques (NRE). AGE du 31/07/2003.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).