Entreprise : SCM HUTTNER LE BLAY ROUY - SIREN 784 969 099
Identité
(Entreprise radiée le 29/01/2021)
Dénomination
SCM HUTTNER LE BLAY ROUY
Sigle
HLR
SIREN (siège)
784 969 099
Date d'immatriculation au RNE
13/07/1995
Date de fin de la personne morale
12/07/2094
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
182.94 EUR
Adresse du siège
7 AV DU GENERAL PATTON 77000 MELUN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RES PATTON BAT C
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOURDAREAU FABIENNE , APOLLONIA , ODETTE
Nom d'usage
BRETAGNE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1971
Commune de résidence
Vaux-le-Pénil
Nom, Prénom(s)
SENECHAL ISABELLE , ANNE , ELMYRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1953
Commune de résidence
Bois-le-Roi
Nom, Prénom(s)
CLUZEL CATHERINE , CLAUDE , MICHELE
Nom d'usage
CURIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1955
Commune de résidence
Fontainebleau
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
23/05/1995
Siret
78496909900018
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Cabinets médicaux.
Adresse
7 AV 7 Avenue Patton
77000 , Melun - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RES PATTON BAT C
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2401
Date d'ajout
29/01/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/06/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2072
Date d'ajout
26/01/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 30/06/2020 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
26/01/2021
Description
Dissolution à compter du 30/06/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/06/2020, liquidateur : SENECHAL Isabelle Anne Elmyre, siège de la liquidation : 7 Avenue Patton 77000 Melun, parution de la publicité légale : Le Moniteur de Seine-et-Marne en date du 12/12/2020
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
13/07/1995
Description
Historique des observations depuis le 13/07/1995 : PUBLICITE STATUTS:LA REPUBLIQUE DE SEINE ET MARNE.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).