Entreprise : SOC IMMOBILIERE SECURITAS 77 - SIREN 784 698 136
Identité
(Entreprise radiée le 17/01/2018)
Dénomination
SOC IMMOBILIERE SECURITAS 77
SIREN (siège)
784 698 136
Date d'immatriculation au RNE
10/04/1964
Fermeture de l'établissement - 78469813600016
- Date d'effet de la fermeture : 30/12/2017
Date de fin de la personne morale
09/04/2043
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
42 RUE LEGENDRE 75017 PARIS 17 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Messin CATHERINE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1961
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Duby SOPHIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1952
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
Duby CAROLINE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1949
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
Duby NATHALIE
Nom d'usage
Jezegabel
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1962
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Dénomination
SA CABINET MESSIN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/12/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
10/04/1964
Siret
78469813600016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Achat gestion notamment par location, et vente de biens immobiliers
Adresse
42 RUE 42 rue Legendre
75017 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1964B0199251
Date d'ajout
17/01/2018
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1964B0199246
Date d'ajout
04/12/2017
Description
DISSOLUTION - REUNION DE TOUTES LES PARTS SOCIALES OU ACTIONS ENTRE UNE SEULE MAIN EN VERTU DE L'ARTICLE 1844-5 DU CODE CIVIL A COMPTER DU 27-11-2017
Numéro d'observation
1964B0199247
Date d'ajout
04/12/2017
Description
Actionnaire unique : SECURITAS SA 42 rue Legendre 75017 Paris RCS 552 109 332 Paris
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
27/02/1997
Description
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI DU 30.12.1981
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
27/02/1997
Description
SOCIETE REGIE PAR LA LOI DU 24.07.1966 ET LE DECRET DU 23.03.1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
10/04/1964
Description
IMMATRICULATION A LA SUITE DE RADIATION PAR CADUCITE DU N° 361 427 B
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).