Entreprise : MONDE ET VIE SARL - SIREN 784 591 117
Identité
Dénomination
MONDE ET VIE SARL
SIREN (siège)
784 591 117
Date d'immatriculation au RNE
17/03/1978
Début d’activité
30/05/1973
Date de fin de la personne morale
16/03/2077
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
EXPLOITATION D'UNE ENTREPRISE DE PRESSE ET EN PARTICULIER DU JOURNAL MONDE ET VIE
Code APE
5814Z - Édition de revues et périodiques
Capital social
24320.14 EUR
Adresse du siège
15 RUE D'ESTREES 75007 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MOLITOR JEAN-MARIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1956
Commune de résidence
Paris
Établissements
Cet établissement a été fermé le 10/03/2017
Type d'établissement
Principal fermé
Date début d’activité
30/05/1973
Siret
78459111700022
Nom commercial
SOCIETE D'EXPLOITATION DU JOURNAL MONDE ET VIE
Code APE
5814Z - Édition de revues et périodiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
EXPLOITATION D'UNE ENTREPRISE DE PRESSE ET EN PARTICULIER DU JOURNAL MONDE ET VIE
Adresse
14 RUE EDMOND VALENTIN
75007 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Siret
78459111700014
Code APE
5814Z - Édition de revues et périodiques
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Édition de revues et périodiques
Adresse
4 B RUE ANTOINE BOURDELLE
75015 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
10/03/2017
Siret
78459111700030
Code APE
5814Z - Édition de revues et périodiques
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Édition de revues et périodiques
Adresse
15 RUE D'ESTREES
75007 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1978B0181815
Date d'ajout
29/01/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 29/01/2020 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro P201901725 désigne liquidateur SELARL AXYME en la personne de Me Jean-Charles Demortier 62 boulevard de Sébastopol 75003 Paris, , maintient M. Alain Fauqueur, juge commissaire, met fin à la mission de l'administrateur SELARL AJAssocies en la personne de Me Charles Gorins
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1978B0181813
Date d'ajout
02/07/2019
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 02/07/2019 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P201901725 date de cessation des paiements le 02/01/2018, et a désigné juge commissaire : M. Alain Fauqueur, administrateur : SELARL AJAssocies en la personne de Me Charles Gorins 48 rue La Fayette 75009 Paris, , avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SELARL AXYME en la personne de Me Jean-Charles Demortier 62 boulevard de Sébastopol 75003 Paris, , et a ouvert une période d'observation expirant le 02/01/2020, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL - ASSEMBLEE GENERALE DU :20 OCTOBRE 1982
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).