Entreprise : SOC AUXIL FORMATION ORGANISATION GESTION - SIREN 784 156 978
Identité
Dénomination
SOC AUXIL FORMATION ORGANISATION GESTION
Sigle
SAFOG
SIREN (siège)
784 156 978
Date d'immatriculation au RNE
17/04/1972
Date de fin de la personne morale
16/04/2071
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
30000 EUR
Adresse du siège
757 AV VILLENEUVE D ANGOULEME 34070 MONTPELLIER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FUMANAL SYLVETTE , MARIE , JEANNE
Nom d'usage
DE LOS RIOS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1927
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/07/2012
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1972
Siret
78415697800024
Nom commercial
SAFOG
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
PRESTATIONS DE SERVICES EN MATIERE DE FORMATION D ORGANISATION GESTION TOUTES OPERATIONS IMMOBILIERES EXPLOITATION COMMERCIALE DE BREVETS DETENUS OU ACQUIS
Adresse
757 AV 757 AV. VILLENEUVE D'ANGOULEME
34070 , MONTPELLIER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/02/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1988
Siret
78415697800016
Code APE
741G
Adresse
13 RUE SAINT BAUDILE
34970 , LATTES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MAURIN
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13463
Date d'ajout
04/07/2012
Description
Cessation d'activité (mention d'office) - art. R123-125 Cessation complète d'activité - Art R123-125 du Code de Commerce. Date d'effet : 04/07/2012
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
13404
Date d'ajout
29/12/2003
Description
MISE EN SOMMEIL DE LA SOCIETE Date d'effet : 13/12/2003
Numéro d'observation
11653
Date d'ajout
12/11/2003
Description
TRANSFERT DE SIEGE ET D'ETABLISSEMENT PRINCIPAL ANCIEN : 13 VILLAGE DE MAURIN 34970 LATTES (REBAPTISE PAR LA MAIRIE 13 RUE ST BAUDILE 34970 LATTES) NOUVEAU : 757 AVENUE VILLENEUVE D'ANGOULEME MONTPELLIER AUGMENTATION DE CAPITAL ANCIEN: 12.195,92 EUROS NOUVEAU : 30.000 EUROS EXTENSION DE L'OBJET SOCIAL A L'ACTIVITE D'EXPLOITATION COMMERCIALE DES BREVETS DETENUS OU ACQUIS Date d'effet : 25/02/2003
Numéro d'observation
1993
Date d'ajout
12/04/1989
Description
CHANGEMENT DE GERANT. ANCIEN : MR DE LOS RIOS PIERRE NOUVEAU : MME DE LOS RIOS SYLVETTE NEE FUMANAL A COMPTER DU 01/10/88
Numéro d'observation
621
Date d'ajout
10/03/1976
Description
EXTENSION DE L'ACTIVITE AUX OPERATIONS IMMOBILIERES. (TRANSACTIONS ET GESTION). A COMPTER DU 01.04.76
Numéro d'observation
2173
Date d'ajout
13/09/1974
Description
CAPITAL PORTE DE 20.000 F A 80.000 F A COMPTER DU 15.03.74
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 80 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 12 195.92 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).