Entreprise : STE ANCIENS ETS LUCANES - SIREN 784 132 334
Identité
Dénomination
STE ANCIENS ETS LUCANES
SIREN (siège)
784 132 334
Date d'immatriculation au RNE
29/12/1973
Date de fin de la personne morale
28/12/2019
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
123483.7 EUR
Adresse du siège
RUE DU GUE AUX ANES 28100 DREUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERTONI BRUNO
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1914
Commune de résidence
GAMBAIS
Nom, Prénom(s)
FEDI LETTO , RINO
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1930
Commune de résidence
HARGEVILLE
Nom, Prénom(s)
HEIJBLOM TOM
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1918
Commune de résidence
DORDRECHT
Nom, Prénom(s)
LE PESSOT ALBERT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1892
Commune de résidence
GENNEVILLIERS
Nom, Prénom(s)
MONNOT PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1922
Commune de résidence
SAINT MAUR DES FOSSES
Nom, Prénom(s)
SCHMITT HENRI
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1908
Commune de résidence
PARIS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1984
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/11/1973
Siret
78413233400011
Code APE
2410
Origine du fonds
Autre
Activité principale
CONSTRUCTION ET VENTE DE MACHINES INDUSTRIELLES CONCERNANT LE BLANCHISSAGE ET LA DESINFECTION
Adresse
RUE DU GUE AUX ANES
28100 , DREUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Dreux ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Chartres. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Chartres décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
MODIFICATION D'OFFICE DU 18/11/1974 : PAR JUGEMENT DU 14/11/1974 LE TRIBUNAL A DECLARE LADITE SOCIETE EN ETAT DE LIQUIDATION DES BIENS OUVERTURE DES OPERATIONS : 20/10/1974 - JUGE COMMISSAIRE : MR LELOUP SYNDIC : MAITRE ROBERT 13 RUE DES EMBUCHES A DREUX MODIFICATION DU 11/06/1975 : ARRET D'EXPLOITATION A COMPTER DU JOUR DU JUGEMENT DECLARATIF (14/11/1974) MODIFICATION D'OFFICE DU 26/08/1976 : PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DREUX DU 27/11/1975, MAITRE ROBERT A DEMISSIONNE DE SES FONCTIONS DE SYNDIC ET NOMINATION DE MAITRE PIERRAT 85 BIS RUE DE REVERDY A CHARTRES, EN SON REMPLACEMENT. MODIFICATION D'OFFICE DU 14/01/1983 : PAR JUGEMENT DU 13/01/1983, MR FRANCOIS A ETE DESIGNE JUGE COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DE MR LELOUP, JUGE SORTANT. MODIFICATION D'OFFICE DU 11/01/1985 : PAR JUGEMENT EN DATE DU 10/01/1985, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE DREUX A NOMME MR LELOUP, JUGE COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DE MR FRANCOIS. MODIFICATION D'OFFICE DU 23/01/1990 : PAR JUGEMENT EN DATE DU 04/01/1990 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE DREUX A CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF LES OPERATIONS DE LA LIQUIDATION DES BIENS. RADIATION D'OFFICE DU 24/01/1990 : CLOTURE DES OPERATIONS DE LA LIQUIDATION DES BIENS A COMPTER DU 04/01/1990 - DISPARTION DES FONDS. LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 810 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 123 483.70 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).