Entreprise : PASCAL BACHE, KARINE DESCAZAUX-DUFRENE, CLAIRE VERNIER, COMMISSAIRES DE JUSTICE ASSOCIES - SIREN 784 131 898
Identité
Dénomination
PASCAL BACHE, KARINE DESCAZAUX-DUFRENE, CLAIRE VERNIER, COMMISSAIRES DE JUSTICE ASSOCIES
SIREN (siège)
784 131 898
Date d'immatriculation au RNE
28/02/1996
Début d’activité
06/02/1990
Date de fin de la personne morale
27/02/2122
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SCP d'huissiers
Activités principales de l’objet social
EXERCICE EN COMMUN PAR SES MEMBRES DE LA PROFESSION D'HUISSIERS
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Capital social
55796.34 EUR
Adresse du siège
46 RUE DU LANGUEDOC 31000 TOULOUSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BACHE PASCAL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1963
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
DESCAZAUX KARINE , FRANCOISE , RAYMONDE
Nom d'usage
DUFRENE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1973
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
CORTES CLAIRE
Nom d'usage
VERNIER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1989
Commune de résidence
Toulouse
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
06/02/1990
Siret
78413189800024
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Activités juridiques
Adresse
46 RUE DU LANGUEDOC
31000 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
8171
Date d'ajout
04/05/2004
Description
Changement de dénomination SUITE A DES CESSIONS DE PARTS ET AU RETRAIT D'UN ASSOCIE EGALEMENT CO-GERANT, MR UGOLINI OLIVIER, NOMINATION ET AGREMENT D'UNE ASSOCIEE CO- GERANTE: MME DESCAZAUX -DUFRENE KARINE. LA DENOMINATION DE LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DEVIENT : CLAUDE CARSALADE- PASCAL BACHE- KARINE DESCAZEAUX-DUFRENE HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES SUIVANT PV AG DU 02.09.2003 Date d'effet: 18/03/2004
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
19646
Date d'ajout
23/12/1997
Description
Changement de dénomination PAR AGE DU 18/09/97 ET SUITE AU PROTOCOLE D'ACCORD DU 17/09/97, MME CHRISTINE GARROS SE RETIRE DE LA SCP ET DEMISSIONNE DE SES FONCTIONS DE CO-GERANT. PAR SUITE, LA SCP DEVIENT "CLAUDE CARSALADE, OLIVIER UGOLINI ET PASCAL BACHE, HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES DE LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE D'UN OFFICE D'HUISSIERS DE JUSTICE A LA RESIDENCE DE TOULOUSE 46 RUE DU LANGUEDOC" A COMPTER DU 18/09/97
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA DENOMINATION EXACTE EST "CLAUDE CARSALADE - OLIVIER UGOLINI CHRISTINE GARROS - PASCAL BACHE HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES DE LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE D'UN OFFICE D'HUISSIERS DE JUSTICE A LA RESIDENCE DE TOULOUSE, 46 RUE DU LANGUEDOC" LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 366 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 55 796.34 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).