Entreprise : LE CELIER DE GASPARD - SIREN 783 045 370
Identité
(Entreprise radiée le 29/06/2022)
Dénomination
LE CELIER DE GASPARD
SIREN (siège)
783 045 370
Date d'immatriculation au RNE
25/10/2002
Date de fin de la personne morale
24/10/2059
Date de clôture
31/07
Forme juridique
Société coopérative agricole
Capital minimum
2185.33 EUR
Adresse du siège
26 AV VICTOR HUGO 83890 BESSE-SUR-ISSOLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PENA SEBASTIEN , PATRICK , EMILE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1990
Commune de résidence
Besse-sur-Issole
Nom, Prénom(s)
QUENIN MATHIEU , JEAN-ETIENNE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1995
Commune de résidence
Besse-sur-Issole
Nom, Prénom(s)
BRUN HERVE , LOUIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1965
Commune de résidence
Besse-sur-Issole
Nom, Prénom(s)
MERLE SANDRINE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1976
Commune de résidence
Besse-sur-Issole
Nom, Prénom(s)
BAUDIER SYLVAIN , RAYMOND , LOUIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1993
Commune de résidence
Besse-sur-Issole
Nom, Prénom(s)
BORREANI JEROME , CHARLES , GASTON
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1976
Commune de résidence
Besse-sur-Issole
Nom, Prénom(s)
GRANGE MAX , GABRIEL , VICTOR
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1946
Commune de résidence
Besse-sur-Issole
Nom, Prénom(s)
PASTORELLI ANTOINE , LOUIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1948
Commune de résidence
Sainte-Maxime
Nom, Prénom(s)
AIGNAN GABRIEL , JACQUES , RAYMOND , LAMBERT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1955
Commune de résidence
Sainte-Anastasie-sur-Issole
Nom, Prénom(s)
QUENIN MICHEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1968
Commune de résidence
Besse-sur-Issole
Nom, Prénom(s)
ROUGE GUY
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1956
Commune de résidence
Besse-sur-Issole
Dénomination
LA GRASSA Audit & Conseil
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Nans-les-Pins
Dénomination
AUDIT@BB
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Le Val
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/01/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
05/01/1910
Siret
78304537000013
Code APE
1102B - Vinification
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Orientation et amélioration du vignoble et des conditions de production vinification stockage conditionnement et vente de vins
Adresse
26 AV 26 Avenue Victor Hugo
83890 , Besse-sur-Issole - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8096
Date d'ajout
29/06/2022
Description
Radiation - Apport du patrimoine de la société à LES CELLIERS DE L'ISSOLE, Draguignan : 783069214 dans le cadre d'une fusion avec effet au 27/01/2022.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Brignoles ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Draguignan. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Draguignan décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
A CAPITAL ET A PERSONNEL VARIABLES
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).