Entreprise : SCI VILLA MARIE - SIREN 782 585 210
Identité
(Entreprise radiée le 04/11/2021)
Dénomination
SCI VILLA MARIE
SIREN (siège)
782 585 210
Date d'immatriculation au RNE
09/08/1985
Fermeture de l'établissement - 78258521000019
- Date d'effet de la fermeture : 04/11/2021
Date de fin de la personne morale
08/08/2061
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
80950.43 EUR
Adresse du siège
7 AV DURANTE 06000 NICE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRINCAT BERNARD JACQUES ALAIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1942
Commune de résidence
Nice
Nom, Prénom(s)
MARTY JACQUES , ROBERT
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1956
Commune de résidence
Antibes
Dénomination
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU 11 PLACE MASSENA
Qualité
Autre
Commune de résidence
Nice
Dénomination
STE CIVILE IMMOBILIERE DES CHARMETTES
Qualité
Autre
Commune de résidence
Nice
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/11/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
19/04/1961
Siret
78258521000019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition la possession l'administration et l'exploitation par bail location ou autrement d'une maison avec ses dépendances sise à Nice avenue Durante n 7 et avenue Georges Clemenceau à l'angle de ces deux voies connu sous le nom de villa Marie et dans laquelle se trouvé actuellement la clinique St Antoine
Adresse
7 AV 7 Avenue DURANTE
06000 , Nice - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
27520
Date d'ajout
04/11/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 24/09/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
12/08/2020
Description
Dissolution à compter du 29/06/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 29/06/2020, liquidateur : MARTY Jacques Robert, siège de la liquidation : Domaine de Chateau Vert 537 Chemin de Beauvert 06600 Antibes, parution de la publicité légale : La Tribune - Le Bulletin de la Côte d'Azur en date du 07/08/2020
Numéro d'observation
49499
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).