Entreprise : COOP AGRICOLE CUMA L'AUNISIENNE - SIREN 781 369 947
Identité
Dénomination
COOP AGRICOLE CUMA L'AUNISIENNE
SIREN (siège)
781 369 947
Date d'immatriculation au RNE
17/12/2001
Début d’activité
31/12/1945
Date de fin de la personne morale
16/12/2044
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société coopérative agricole
Activité principale
Utilisation de matériels agricoles en commun
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Capital minimum
61446.1 EUR
Adresse du siège
MAIRIE 17230 SAINT OUEN D'AUNIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BARREAUD SEBASTIEN , MARCEL , BRICE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1973
Commune de résidence
Sainte-Soulle
Nom, Prénom(s)
BEAUJEAUD THIERRY , JEAN-MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1972
Commune de résidence
Dompierre-sur-Mer
Nom, Prénom(s)
BONNIN JEAN-PAUL , BERNARD , GUY , LEOPOLD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1957
Commune de résidence
VILLEDOUX
Nom, Prénom(s)
CHANSIGAUD PHILIPPE , ANDRE , ULYSSE
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1959
Commune de résidence
Dompierre-sur-Mer
Nom, Prénom(s)
JARRY CYRIL , ANDRE , GEORGES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1973
Commune de résidence
ST OUEN D AUNIS
Nom, Prénom(s)
PETITFILS FRANCK , CLAUDE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1979
Commune de résidence
Sainte-Soulle
Nom, Prénom(s)
RENAUD JEAN-PAUL , EMILE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1963
Commune de résidence
STE SOULLE
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
31/12/1945
Siret
78136994700010
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Utilisation de matériels agricoles en commun
Adresse
MAIRIE
17230 , SAINT OUEN D'AUNIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4239
Date d'ajout
14/06/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 09/06/2011 : Partant : AQUITAINE DE REVISION, Commissaire aux comptes suppléant Partant : REVISION CENTRE ATLANTIQUE LIMOUSIN (RCAL), Commissaire aux comptes titulaire
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2768
Date d'ajout
26/04/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 28/05/2009 : Partant : BABIN Jean-Claude Emile Marcel, Administrateur Nouveau : PETITFILS Franck Claude, Trésorier adjoint Nouveau : BEAUJEAUD Thierry Jean-Marie, Secrétaire adjoint Modifié : REVISION CENTRE ATLANTIQUE LIMOUSIN (RCAL), Commissaire aux comptes titulaire Modifié : AQUITAINE DE REVISION, Commissaire aux comptes suppléant
Numéro d'observation
3306
Date d'ajout
08/07/2008
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 26/05/2008 : Partant : BARREAUD Jean-Marie, PRÉSIDENT Nouveau : BARREAUD Sébastien Marcel Brice, PRÉSIDENT
Numéro d'observation
2428
Date d'ajout
06/06/2007
Description
MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 30/05/2007 : PARTANT : PETITFILS JACKY PAUL, VICE-PRÉSIDENT PARTANT : AYMON BERNARD GASTON GEORGES, COMMISSAIRE AUX COMPTES PARTANT : PELLERAUD JACQUES DENIS CHRISTIAN, COMMISSAIRE AUX COMPTES NOUVEAU : JARRY CYRIL ANDRE GEORGES, ADMINISTRATEUR NOUVEAU : FEDERATION FIRCAL, COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE NOUVEAU : FRCA AQUITAINE, COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLÉANT CHANGEMENT DE QUALITE : BABIN JEAN-CLAUDE EMILE MARCEL, SECRÉTAIRE DEVIENT ADMINISTRATEUR CHANGEMENT DE QUALITE : BONNIN JEAN-PAUL BERNARD GUY LEOPOLD, ADMINISTRATEUR DEVIENT SECRÉTAIRE CHANGEMENT DE QUALITE : CHANSIGAUD PHILIPPE ANDRE ULYSSE, ADMINISTRATEUR DEVIENT VICE-PRÉSIDENT
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).