Entreprise : CUMA L'OURAGAN - SIREN 781 280 052
Identité
Dénomination
CUMA L'OURAGAN
SIREN (siège)
781 280 052
Date d'immatriculation au RNE
27/05/2002
Début d’activité
04/09/1973
Date de fin de la personne morale
03/09/2033
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
09/05/2023
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activités principales de l’objet social
Mise à disposition de matériels et équipements agricoles auprès de ses seuls adhérents
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Capital minimum
8 EUR
Adresse du siège
MAIRIE 17230 CHARRON FRANCE
Représentants
Nom, Prénom(s)
GAILLARD MELANIE , MARIE , DOMINIQUE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1986
Commune de résidence
Charron
Nom, Prénom(s)
BOUTET DAVID
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1985
Commune de résidence
Charron
Dénomination
SCEA DU PUY
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Marans
Dénomination
EARL AQUATERRA
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Charron
Nom, Prénom(s)
RENARD Frédéric
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1975
Commune de résidence
Charron
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
04/09/1973
Siret
78128005200015
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Utilisation de matériels agricoles en commun
Adresse
MAIRIE
17230 , CHARRON - FRANCE
Observations
Numéro d'observation
4470
Date d'ajout
01/07/2013
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 28/05/2013 : Partant : RENARD Frédéric Jean-Pierre Michel, Secrétaire adjoint Partant : BENOIST Hugues Léon Ernest, Trésorier Nouveau : PLAIRE Mathieu, Guy, Jean-Michel, Secrétaire adjoint Nouveau : GAILLARD Mélanie, Marie, Dominique, Membre Changement de qualité : MERCIER Yannick Jean-Claude, Trésorier adjoint devient Trésorier
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2167
Date d'ajout
23/05/2006
Description
Modification sur les dirigeants DEMISSION DE MR GUILLON MICHEL EN QUALITE DE VICE PRESIDENT. NOMINATION DE MR RENARD FREDERIC EN QUALITE DE SECRETAIRE ADJOINT. Date d'effet : 16/03/2006
Numéro d'observation
1131
Date d'ajout
19/03/2004
Description
NOMINATION DE MR BOUTET ALAIN EN QUALITE DE PRESIDENT EN REMPLACEMENT DE MR RAGUENEAU JEAN-MARIE. NOMINATION DE MR CHABIRON BRUNO EN QUALITE DE SECRETAIRE EN REMPLACEMENT DE MR BOUTET ALAIN. NOMINATION DE LA EARL MANCEAU REPRESENTEE PAR MR MANCEAU CLAUDE EN QUALITE DE VICE PRESIDENT EN REMPLACEMENT DE MR MANCEAU CLAUDE A TITRE PERSONNEL. NOMINATION DE MR MERCIER YANNICK EN QUALITE DE TRESORIER ADJOINT EN REMPLACEMENT DE MR CHABIRON BRUNO Date d'effet : 04/03/2003
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).