Entreprise : C E R E G E L FARINES COMPOSES - SIREN 781 210 125
Identité
Dénomination
C E R E G E L FARINES COMPOSES
SIREN (siège)
781 210 125
Date d'immatriculation au RNE
31/01/1980
Date de fin de la personne morale
30/01/2065
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
373500.08 EUR
Adresse du siège
ZI DU CLAIRAY 35133 LUITRE-DOMPIERRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHAMBAUDET GUY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1940
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
CHIQUELRILLE GASTON
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Rosny-sous-Bois
Nom, Prénom(s)
GOURDEL FERNAND
Qualité
Autre
Commune de résidence
...
Nom, Prénom(s)
GRENECHE JEAN
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1937
Commune de résidence
Livry-Gargan
Nom, Prénom(s)
MOUSCADET JEAN , PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1940
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MURET
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Vincennes
Nom, Prénom(s)
ROQUET JEAN , PAUL , RICHARD , ANDRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1943
Commune de résidence
Nice
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/06/1986
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
15/01/1968
Siret
78121012500022
Code APE
8121
Origine du fonds
Autre
Activité principale
confitures industrielles, poudres à biscuits, fruits secs et matières premières alimentaires (fabrication et négoce de) - - - - - - sans activité commerciale
Adresse
ZI DU CLAIRAY
35133 , LUITRE-DOMPIERRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
93424
Date d'ajout
02/09/2019
Description
Modification d'office dans le libellé d'une ou plusieurs adresses déclarées résultant d'une décision de l'autorité administrative compétente (art. R123-126 alinéa 2 du code de commerce) concernant : Siège social - Ancienne adresse: Z I du Clairay 35133 Luitré, Nouvelle adresse: Z I du Clairay LUITRE 35133 LUITRE DOMPIERRE. Etablissement principal - Ancienne adresse: Z I du Clairay 35133 Luitré, Nouvelle adresse: Z I du Clairay LUITRE 35133 LUITRE DOMPIERRE.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
31/01/1980
Description
: - MENTION D'OFFICE DU 28.01.1992 : * CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF, JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES DU 21.01.1992.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
31/01/1980
Description
Historique des observations depuis le 31/01/1980 : - DEPOT DES STATUTS AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COM- MERCE D'ANGOULEME, PUBLICITE CENTRE PRESSE DE POI- TIERS, DEPOT DE TRANSFERT AU GREFFE D'ANGOULEME, LE 21.12.1979, PUBLICITE LA CHARENTE LIBRE DU 02. 07.1979, DEPOT DE TRANSFERT AU GREFFE DE RENNES, LE 14.01.1980, PUBLICITE LES PETITES AFFICHES DE BRETAGNE DU 13.07.1979. - DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL : LE 30.09. - ETABLISSEMENT(S) PRECEDEMMENT EXPLOITE(S) : * ANGOULEME, LE PONTOUVRE, Z.I. N° 3, 149 ROUTE DE PARIS, DEBUT 15.01.1968, NEGOCE DE CONFITURES INDUSTRIELLES... ; SIEGE SOCIAL ET ETABLISSEMENT PRINCIPAL TRANSFERES A LUITRE, ZONE INDUSTRIELLE DU CLAIRAY, A COMPTER DU 01.07.1979. - MENTION D'OFFICE DU 26.03.1984 : * REGLEMENT JUDICIAIRE, JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES EN DATE DU 20.03.1984, SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS. DATE PRO- VISOIRE DE CESSATION DES PAIEMENTS : 16.03.1984. * JUGE-COMMISSAIRE : MONSIEUR GOURDEL, SYNDIC : ME BERTHELOT, 1 BOULEVARD DU COLOMBIER A RENNES. * CONTINUATION D'EXPLOITATION POUR UNE PERIODE DE 3 MOIS RENOUVELABLE. - MENTION D'OFFICE DU 26.04.1984 : * CONTINUATION D'EXPLOITATION JUSQU'AU 20.07.1984, ORDONNANCE DU JUGE-COMMISSAIRE EN DATE DU 17.04.1984. - MENTION D'OFFICE DU 24.07.1984 : * CONTINUATION D'EXPLOITATION JUSQU'AU 20.10.1984, JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE, EN DATE DU 24.07.1984, SUR REQUETE. - MENTION D'OFFICE DU 09.11.1984 : * CONTINUATION D'EXPLOITATION JUSQU'AU 20.01.1985, AVEC ASSISTANCE DE ME BERTHELOT, JUGEMENT DU TRI- BUNAL DE COMMERCE DE RENNES EN DATE DU 06.11.1984. - MENTION D'OFFICE DU 07.07.1986 : * CONVERSION EN LIQUIDATION DES BIENS, JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES EN DATE DU 01.07.1986, SUR REQUETE. MAINTIENT DU JUGE COMMIS- SAIRE ET DU SYNDIC. - MODIFICATION DU 03.04.1987 : CESSATION COMPLETE D'ACTIVITE A COMPTER DU 01.01.1985. VENTE DU FONDS A LA SA SYNTHEDIS, AU 15.10.1986.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).