Entreprise : MAISON GENEVIERE - SIREN 781 162 375
Identité
(Entreprise radiée le 13/01/2022)
Dénomination
MAISON GENEVIERE
SIREN (siège)
781 162 375
Date d'immatriculation au RNE
30/11/1956
Fermeture de l'établissement - 78116237500021
- Date d'effet de la fermeture : 06/08/1998
Date de fin de la personne morale
29/11/2025
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
49698.37 EUR
Adresse du siège
AV MARYSE BASTIE 16340 L'ISLE D'ESPAGNAC FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 17
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FOURE PATRICE , NOEL , JOSEPH
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1956
Commune de résidence
Champniers
Nom, Prénom(s)
GARDAIS JOSIANE
Nom d'usage
MR GENEVIERE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1941
Commune de résidence
Villebois-Lavalette
Nom, Prénom(s)
GENEVIERE MICHEL , FRANCOIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1944
Commune de résidence
Paris 12
Nom, Prénom(s)
GENEVIERE XAVIER , JEAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1945
Commune de résidence
Saint-Yrieix-Sur-Charente
Nom, Prénom(s)
GENEVIERE BERNARD , VINCENT , ANDRE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1943
Commune de résidence
Bouëx
Dénomination
K.P.M.G.- FIDUCIAIRE DE FRANCE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Angoulême
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/08/1998
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/1950
Siret
78116237500021
Code APE
515E
Origine du fonds
Apport
Activité principale
Bois du nord et de pays, contre-plaqué et moulures.
Adresse
AV Z I N° 3
16340 , L'Isle-d'Espagnac - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 17
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
761
Date d'ajout
13/01/2022
Description
Radiation du RCS Angoulême le 13/01/2022 avec effet au 04/10/2012 Par jugement du 04/10/2012, le tribunal de commerce d'Angoulême a prononcé la clôture des opération du plan de cession.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4707
Date d'ajout
08/10/2012
Description
Clôture des opérations de redressement judiciaire pour exécution du plan de cession PAR JUGEMENT EN DATE DU 04/10/2012 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE ANGOULEME A PRONONCE LA CLOTURE DES OPERATIONS DU PLAN DE CESSION Date d'effet : 04/10/2012
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
28/02/2006
Description
: MOD D'OFFICE DU 28/02/2006 Jugement du Tribunal de Commerce de ANGOULEME du 22/02/2006 nommant ME LAUREAU Jean-Louis SCP LAUREAU-JEANNEROT 7 Rue Jean-Mermoz 78000 VERSAILLES Commissaire à l'exécution du plan en remplacement de ME NOEL David
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
13/09/2005
Description
Changement de juge-commissaire : MOD D'OFFICE DU 13/09/2005 Jugement du Tribunal de Commerce de ANGOULEME du 04/08/2005 nommant M COHEN Jean-Michel en qualité de Juge Commissaire en remplacement de M PERRACHON Jacques Le Juge commissiaire suppléant étant : M VIEIRA Jean-François
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
06/08/1998
Description
Arrêt du plan : Mod.off.du 06.08.1998 n°2433 Jugement du Tribunal de Commerce de ANGOULEME du 06/08/1998 arrêtant le plan de redressement par cession totale de l'entreprise à la SA COMPTOIRS BARILLET BOIS ET MATERIAUX, 12 rue du Petit Hameau 45110 CHATEAUNEUF/LOIRE. Date d'effet de la cession : 6 AOUT 1998. Commissaire à l'exécution du plan : ME NOEL David 23 BOULEVARD PASTEUR 16000 ANGOULEME Date d'effet : 06/08/1998
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
21/07/1998
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) : MOD D'OFFICE DU 21.07.1998 N0 2187 : Jugement du Tribunal de Commerce de ANGOULEME du 09/07/1998 autorisant la poursuite d'exploitation jusqu'au 10.09.1998 sur demande de l'Administrateur judiciaire. Date d'effet : 09/07/1998
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
19/12/1997
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) : MOD D'OFFICE DU 19.12.1997 N0 3835 : Jugement du Tribunal de Commerce de ANGOULEME du 18/12/1997 prolongeant la période d'observation avec maintient de l'activité pour une durée de six mois, sur demande de Monsieur le Juge Commissaire. Date d'effet : 18/12/1997
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
11/08/1997
Description
Ordonnance rendue par le juge-commissaire : MOD D'OFFICE DU 11 AOUT 1997 N0 2522 : Ordonnance du juge commissaire au redressement judiciaire de la SARL MAISON GENEVIERE autorisant le maintien et l'augmentation du concours de la BANQUE TARNEAUD au profit de cette société dans le cadre des dispositions prévues à l'article 40/3 de la loi du 25 janvier 1985 modifiée.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
15/07/1997
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire : MOD D'OFFICE DU 15.07.1997 N0 2296 : Jugement du Tribunal de Commerce de ANGOULEME du 10/07/1997 ouvrant une Procédure Régime Général de redressement judiciaire et fixant la fin de la période d'observation au 10/01/1998. Cessation des paiements en date du 07/07/1997. Juge Commissaire : M PERRACHON JACQUES Représentant des Créanciers : ME BARTHE Jean Pierre 17 Rue de Périgueux 16000 ANGOULEME Administrateur : ME NOEL David 23 BOULEVARD PASTEUR 16000 ANGOULEME dont la mission est, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur dans tous ses actes de gestion. Date d'effet : 10/07/1997
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
07/07/1997
Description
Déclaration de cessation des paiements : MOD D'OFF. du 8.7.1997 n° 2237 : Dépôt le 07/07/1997 de la déclaration de cessation des paiements au Greffe du Tribunal de Commerce de ANGOULEME
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
30/11/1956
Description
Historique des observations depuis le 30/11/1956 : MOD.DU 16 Décembre 1998 : Vente du fonds à la SA "COMPTOIR BARILLET DES BOIS ET MATERIAUX " à/c du 06.08.1998. ----------------------
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CESSATION TOTALE ACTIVITE MAINTIEN IMMATRICULATION RCS - Date de cessation d'activité : 06/08/1998. - Précision sur le sort du fonds : Vente du fonds.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).