Entreprise : MAITRES DAVID BLOCHE, BENOIT DARRAS ET VINCENT POTTIER, NOTAIRES ASSOCIES D'UNE SOCIETE CIVILE PROFE... - SIREN 780 691 325
Identité
Dénomination
MAITRES DAVID BLOCHE, BENOIT DARRAS ET VINCENT POTTIER, NOTAIRES ASSOCIES D'UNE SOCIETE CIVILE PROFESIONNELLE TITULAIRE D'UN OFFICE NOTARIAL
SIREN (siège)
780 691 325
Date d'immatriculation au RNE
18/09/1987
Début d’activité
28/12/1968
Date de fin de la personne morale
31/12/2048
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SCP de notaires
Activités principales de l’objet social
Exercice de la profession de notaire
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Capital social
290415.38 EUR
Adresse du siège
45 RUE 45 Rue de la Bretagne 14400 Bayeux FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BAYEUX
Données corrigées issues du guichet unique
Données complétées issues du guichet unique
Représentants
Nom, Prénom(s)
DARRAS BENOIT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1972
Commune de résidence
Tilly-sur-Seulles
Nom, Prénom(s)
BLOCHE DAVID , MAURICE , PASCAL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1969
Commune de résidence
Caen
Nom, Prénom(s)
POTTIER VINCENT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1991
Commune de résidence
Caen
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
28/12/1968
Siret
78069132500010
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée, Libérale règlementée, Commerciale
Activité principale
Exercice de la profession de notaire
Autres Activités
Exercice de la profession de notaire
Adresse
45 RUE 45 Rue de la Bretagne
14400 , Bayeux - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BAYEUX
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/01/1969
Siret
78069132500036
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée, Libérale règlementée, Commerciale
Activité principale
Exercice de la profession de notaire
Autres Activités
Exercice de la profession de notaire
Adresse
RUE OCTAVE MIRBEAU
14710 , TREVIERES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/01/1969
Siret
78069132500028
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée, Libérale règlementée, Commerciale
Activité principale
Exercice de la profession de notaire
Autres Activités
Exercice de la profession de notaire
Adresse
16 RUE DE LA GARE
14330 , LE MOLAY-LITTRY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Bayeux ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Caen. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
920
Date d'ajout
03/10/2008
Description
Changement de dénomination à compter du 27/08/2008 Ancienne : MES MICHEL RAUX, PHILIPE ABAFOUR, DOMINIQUE ENGELHARD & JEAN-LUC GARNIER NOTAIRES ASSOCIES Nouvelle : MAITRES MICHEL RAUX, DOMINIQUE ENGELHARD, JEAN-LUC GARNIER et DAVID BLOCHE, NOTAIRES ASSOCIES, SOCIETE TITULAIRE D'UN OFFICE NOTARIAL Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 27/08/2008 : Partant : ABAFOUR Philippe, Gérant(e) Nouveau : BLOCHE David, Gérant(e) Journal officiel du 01/08/2008.
Numéro d'observation
759
Date d'ajout
17/08/2006
Description
Ouverture d'un établissement secondaire dans le ressort Ouverture d'un établissement secondaire à 14710 TREVIERES, rue Octave Mirbeau sur création, activité exercée : Notaire. Date d'effet : 01/01/1969
Numéro d'observation
760
Date d'ajout
17/08/2006
Description
Ouverture d un établissement Ouverture d'un établissement 16 rue du la Gare à 14330 LE MOLAY LITTRY sur création, activité exercée : Notaire. Date d'effet : 01/01/1969
Numéro d'observation
1131
Date d'ajout
24/11/1994
Description
Modification autre CHANGEMENT DE DENOMINATION ANCIENNE : MES EMILE RAUX PHILIPPE ABAFOUR & MICHEL RAUX NOTAIRES ASSOCIES NOUVELLE : MES MICHEL RAUX, PHILIPE ABAFOUR, DOMINIQUE ENGELHARD & JEAN-LUC GARNIER NOTAIRES ASSOCIES CHANGEMENT DE GERANT : ANCIEN : RAUX EMILE NOUVEAUX : ENGELHARD DOMINIQUE ET GARNIER JEAN-LUC A COMPTER DU 18/07/91
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).