Entreprise : SCM CABINET DENTAIRE THIERS - SIREN 780 422 655
Identité
Dénomination
SCM CABINET DENTAIRE THIERS
SIREN (siège)
780 422 655
Date d'immatriculation au RNE
31/10/2002
Début d’activité
18/12/1973
Date de fin de la personne morale
30/10/2033
Forme juridique
Société civile de moyens
Activité principale
mise en commun de tous moyens matériels et utiles à l'exercice de la profession de sés membres. Acquérir, louer, vendre, échanger les immeubles, installations et appareillages nécessaires. Engager le personne auxiliaire nécessaire, procéder à touters opérations financières mobilières et immobilières se rapportant à l'objet
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Capital social
4864 EUR
Adresse du siège
47 RUE THIERS 51100 REIMS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRISSET THIBAULT , JEAN-JACQUES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1981
Commune de résidence
Reims
Nom, Prénom(s)
MARIE PATRICE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1972
Commune de résidence
Courcelles-Sapicourt
Nom, Prénom(s)
PARAYRE LUCIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1980
Commune de résidence
Reims
Nom, Prénom(s)
TITEUX FLORENCE
Nom d'usage
DURAND
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1963
Commune de résidence
Gueux
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
18/12/1973
Siret
78042265500016
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
mise en commun de tous moyens matériels et utiles à l'exercice de la profession de sés membres. Acquérir, louer, vendre, échanger les immeubles, installations et appareillages nécessaires. Engager le personne auxiliaire nécessaire, procéder à touters opérations financières mobilières et immobilières se rapportant à l'objet
Autres Activités
mise en commun de tous moyens matériels et utiles à l'exercice de la profession de sés membres. Acquérir, louer, vendre, échanger les immeubles, installations et appareillages nécessaires. Engager le personne auxiliaire nécessaire, procéder à touters opérations financières mobilières et immobilières se rapportant à l'objet
Adresse
47 RUE THIERS
51100 , REIMS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
7087
Date d'ajout
06/09/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/08/2010 : Partant : BRISSET Michel Pierre André, Co-Gérant Nouveau : BRISSET Thibault Jean-Jacques, Co-gérant associé indéfiniment responsable Changement de qualité : DURAND Florence, Co-Gérant devient Co-gérant associé indéfiniment responsable Changement de qualité : MARIE Patrice, Co-Gérant devient Co-gérant associé indéfiniment responsable
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).