Entreprise : ARMORICAINE DE MODERNISATION - SIREN 780 108 981
Identité
Dénomination
ARMORICAINE DE MODERNISATION
Sigle
ARMO
SIREN (siège)
780 108 981
Date d'immatriculation au RNE
13/06/1967
Date de fin de la personne morale
12/06/2066
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
381122.54 EUR
Adresse du siège
LD KERVRIOU 29370 ELLIANT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BARBOTIN JOEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
QUIMPER
Nom, Prénom(s)
DAOULAS YVES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1948
Commune de résidence
QUIMPER
Nom, Prénom(s)
HARNOIS DANIEL
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1946
Commune de résidence
29213 PLOUGASTEL DAOULAS
Nom, Prénom(s)
SALMON GILBERT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1951
Commune de résidence
SAINT BRIEUC DE MAURON
Dénomination
SOCIETE FIDEX (FIDUCIAIRE DE FRANCE)
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
LEVALLOIS PERRET
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/07/1995
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
31/03/1967
Siret
78010898100017
Code APE
516N
Origine du fonds
Création
Activité principale
DISTRIBUTION ET FABRICATION DE MATERIEL AGRICOLE
Adresse
LD KERVRIOU
29370 , ELLIANT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ELLIANT
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6297
Date d'ajout
07/12/2004
Description
Fin de la mission du commissaire à l'exécution du plan PAR JUGEMENT EN DATE DU 03.12.2004. LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER A CLOTURE LES OPERATIONS DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET A MIS FIN A LA MISSION DU COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN. Date d'effet : 03/12/2004
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1873
Date d'ajout
12/04/1996
Description
Suppression d'un établissement secondaire JUSTISSO - ST LAURENT - 22140 - BEGARD A COMPTER DU 29/07/95 NOTIFICATION DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GUINGAMP DU 05/03/96
Numéro d'observation
1030
Date d'ajout
27/02/1996
Description
Suppression d'un établissement secondaire TY GLAS - PLUMELIN - 56500 - LOCMINE A COMPTER DU 29/07/95 NOTIFICATION DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT DU 14/02/96
Numéro d'observation
924
Date d'ajout
22/02/1996
Description
Suppression d'un établissement secondaire PONTCHATEAU - 44160 - LIEUDIT LES PARTS A COMPTER DU 29/07/95 NOTIFICATION DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST NAZAIRE DU 09/02/96
Numéro d'observation
723
Date d'ajout
09/02/1996
Description
Suppression d'un établissement secondaire MUR DE BRETAGNE - 22530 - LIEUDIT GARLA ET TOULHOUZE A COMPTER DU 29/07/95 NOTIFICATION DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST BRIEUC DU 26/01/96
Numéro d'observation
664
Date d'ajout
06/02/1996
Description
Cessation d'activité 27/09/95 ET VENTE DU FONDS A LA SOCIETE ARMO BRETAGNE - KERVRIOU - ELLIANT RCS B 402 103 576 (ACTE SSP EN DATE DU 21/12/95 & 26/12/95)
Numéro d'observation
666
Date d'ajout
06/02/1996
Description
Suppression d'un établissement secondaire THEIX - Z.A. DU LANDY A COMPTER DU 01/02/91 NOTIFICATION DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES DU 31/01/96
Numéro d'observation
3764
Date d'ajout
28/08/1995
Description
Jugement PAR JUGEMENT EN DATE DU 28/07/95 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER A ARRETE LE PLAN DE CESSION DE ARMORICAINE DE MODERNISATION MAINTENU GENOUEL BERNARD EN QUALITE DE JUGE-COMMISSAIRE ET NOMME MAITRE ROBERT EN QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN A COMPTER DU 28/07/95.
Numéro d'observation
3310
Date d'ajout
12/07/1995
Description
Jugement SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 07/07/95, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER A RENOUVELE LA PERIODE D'OBSERVATION DE ARMORICAINE DE MODERNISATION POUR UNE DUREE DE 6 MOIS A COMPTER DU 07/07/95
Numéro d'observation
51
Date d'ajout
10/01/1995
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 06/01/95 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER A OUVERT UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE REGIME GENERAL A L'ENCONTRE DE ARMORICAINE DE MODERNISATION A NOMME GENOUEL BERNARD EN QUALITE DE JUGE-COMMISSAIRE A NOMME ME SORET PAUL HENRI 11, RUE DU PALAIS A QUIMPER COMME REPRESENTANT DES CREANCIERS ET A NOMME MAITRE ROBERT COMME ADMINISTRATEUR ET A FIXE AU 05/01/95 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS ET A OUVERT UNE PERIODE D'OBSERVATION DE 6 MOIS A COMPTER DU 06/01/95.
Numéro d'observation
5991
Date d'ajout
23/12/1993
Description
Modification de la composition du conseil d'administration DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR : LE BEUX FRANCIS (PV C.A. DU 09/07/93) - DATE DEPOT : 22/12/93 PUBLICITE : LE PROGRES DE CORNOUAILLE DU 11/12/93 A COMPTER DU 11/06/93
Numéro d'observation
5990
Date d'ajout
23/12/1993
Description
NON-RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE MR ABIVEN ANDRE, COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE, ET DE MR BLECON JEAN, COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT NON REMPLACES. (PV A.G.O. DU 19/06/92) - DATE DEPOT : 22/12/93 PUBLICITE : LE PROGRES DE CORNOUAILLE DU 11/12/93 A COMPTER DU 19/06/92
Numéro d'observation
4215
Date d'ajout
17/09/1993
Description
LE FONDS N'A JAMAIS FAIT L'OBJET D'UNE LOCATION GERANCE A LA SARL DIPAGRI A COMPTER DU 01/10/91 (ACTE S.S.P. EN DATE DU 10/10/91)
Numéro d'observation
2584
Date d'ajout
19/06/1992
Description
Fonds donné en location-gérance LA S.A.R.L. DIPAGRI DONT LE SIEGE EST A MAURON - LE PONT - ROUTE DE PLOERMEL - RCS B 353 049 158 (ACTE S.S.P. EN DATE DU 02/10/91) A COMPTER DU 01/10/91
Numéro d'observation
114
Date d'ajout
13/01/1992
Description
Modification de la composition du conseil d'administration DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR : LE GUILLOU PATRICK (PV C.A. DU 14/10/91 - DATE DEPOT : 11/12/91) PUBLICITE : LE PROGRES DE CORNOUAILLE DU 07/12/91 ET PUBLICITE RECTIFICATIVE : LE PROGRES DE CORNOUAILLE DU 11/01/92 A COMPTER DU 02/10/91
Numéro d'observation
5392
Date d'ajout
21/11/1991
Description
NOMINATION D'UN CO-COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE : SOCIETE FIDEX NOMINATION D'UN CO-COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT : BARBOTIN JOEL (PV A.G.O. DU 14/06/91 - DATE DEPOT : 09/11/91) PUBLICITE : LE COURRIER DU LEON DU 28/09/91 A COMPTER DU 14/06/91
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
REDRESSEMENT JUDICIAIRE SIMPLIFIE (JGT DU TC DE QPER EN DATE DU 06.01.95) * LA SOCIETE N'A PLUS D'ACTIVITE COMMERCIALE DANS LE RESSORT DU GREFFE (MENTION PORTEE AU R.C.S. LE 06/02/96) LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 2 500 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 381 122.54 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).