Entreprise : SOC COOP AG FROMAG FRUIT MIROIR DU COMTE - SIREN 778 311 423
Identité
Dénomination
SOC COOP AG FROMAG FRUIT MIROIR DU COMTE
SIREN (siège)
778 311 423
Date d'immatriculation au RNE
24/10/2002
Début d’activité
31/03/1960
Date de fin de la personne morale
23/10/2050
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société coopérative agricole
Activité principale
Fabrication de fromage
Code APE
1051C - Fabrication de fromage
Capital minimum
38682 EUR
Adresse du siège
2 RUE DE LA GARE 25210 LES FONTENELLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MOREL MICHEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1964
Commune de résidence
Frambouhans
Nom, Prénom(s)
BOILLON JULIEN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1978
Commune de résidence
Plaimbois-du-Miroir
Nom, Prénom(s)
LOIGET ALEXIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1992
Commune de résidence
Les Fontenelles
Nom, Prénom(s)
PERROT PHILIPPE , MARIE , MICHEL , MAURICE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1973
Commune de résidence
Les Fontenelles
Nom, Prénom(s)
RONDOT JEROME
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1975
Commune de résidence
Les Fontenelles
Nom, Prénom(s)
MOUGIN SEBASTIEN
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1975
Commune de résidence
Plaimbois-du-Miroir
Dénomination
FNR REVICOOP
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Serre-les-Sapins
Dénomination
AGRO REVISION
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Neuilly-sur-Marne
Dénomination
GAEC DES MIROIRS
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Plaimbois-du-Miroir
Dénomination
EARL RAYMOND GERALD
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Montbéliardot
Dénomination
GAEC RAYMOND DES LEIGES
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Mont-de-Laval
Dénomination
GAEC JACOULOT FRERES
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Vennes
Dénomination
EARL LAB JEAN-MICHEL
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Saint-Julien-lès-Russey
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
31/03/1960
Siret
77831142300017
Code APE
1051C - Fabrication de fromage
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Fabrication de fromage
Adresse
2 RUE DE LA GARE
25210 , LES FONTENELLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/03/1960
Siret
77831142300025
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
25210 , LES FONTENELLES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MAIRIE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5857
Date d'ajout
05/08/2021
Description
Cette entreprise précédemment inscrite auprès du greffe du tribunal de commerce de Belfort a été rattachée depuis le 1er mai 2021 au greffe du tribunal de commerce de Besançon par application de l'article D-712 et au tableau 7-1 du code de commerce et du décret n° 2021-46 du 19 janvier 2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
05/08/2021
Description
Précédemment inscrit(e) au Registre du commerce et des sociétés de Belfort, rattaché(e) au Registre du commerce et des sociétés de Besançon à compter du 1er mai 2021 en application du décret n° 2021-46 du 19 janvier 2021 modifiant le ressort des tribunaux judiciaires de Besançon et de Montbéliard.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Montbeliard ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Belfort. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Belfort décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Montbeliard ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Belfort. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Belfort décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).