Entreprise : SOC COOP AGRICOLE DE FROMAGERIE - SIREN 778 277 624
Identité
Dénomination
SOC COOP AGRICOLE DE FROMAGERIE
SIREN (siège)
778 277 624
Date d'immatriculation au RNE
24/10/2002
Début d’activité
24/05/2018
Date de fin de la personne morale
23/10/2057
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société coopérative agricole
Activité principale
Collecte transformation conditionnement venté de lait produits laitiers et sous produits laitiers
Code APE
1051C - Fabrication de fromage
Capital minimum
39957 EUR
Adresse du siège
ZI SOUS LES CHARRIERES 25500 NOEL-CERNEUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BALANCHE DIDIER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1958
Commune de résidence
Noël-Cerneux
Nom, Prénom(s)
BOUJON FLORIAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1980
Commune de résidence
Fuans
Nom, Prénom(s)
CHAPOTTE ALAIN
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1967
Commune de résidence
Noël-Cerneux
Nom, Prénom(s)
CUENOT REGIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1968
Commune de résidence
Le Bélieu
Nom, Prénom(s)
CUENOT LAURENT
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1979
Commune de résidence
Noël-Cerneux
Nom, Prénom(s)
GUINCHARD DOMINIQUE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1972
Commune de résidence
Le Bélieu
Nom, Prénom(s)
MAMET MAXIMIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1978
Commune de résidence
Les Fins
Nom, Prénom(s)
PRETOT JEROME
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1976
Commune de résidence
La Bosse
Dénomination
GAEC PRETOT DU BOIS DESSUS
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
La Bosse
Dénomination
GAEC DES RECEVEURS
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
La Bosse
Dénomination
EARL BONNET
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Le Bélieu
Dénomination
GAEC DU PRE CASSARD
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Le Bélieu
Dénomination
GAEC RENAUD DES SEIGNES
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Le Mémont
Dénomination
FIR REVI EST
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Dijon
Dénomination
AGRO REVISION
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Neuilly-sur-Marne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
24/05/2018
Siret
77827762400020
Code APE
1051C - Fabrication de fromage
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Collecte transformation conditionnement venté de lait produits laitiers et sous produits laitiers
Adresse
ZI SOUS LES CHARRIERES
25500 , NOEL-CERNEUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/05/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
77827762400012
Code APE
1051C - Fabrication de fromage
Activité principale
Fabrication de fromage
Adresse
25500 , LE BELIEU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5848
Date d'ajout
05/08/2021
Description
Cette entreprise précédemment inscrite auprès du greffe du tribunal de commerce de Belfort a été rattachée depuis le 1er mai 2021 au greffe du tribunal de commerce de Besançon par application de l'article D-712 et au tableau 7-1 du code de commerce et du décret n° 2021-46 du 19 janvier 2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
05/08/2021
Description
Précédemment inscrit(e) au Registre du commerce et des sociétés de Belfort, rattaché(e) au Registre du commerce et des sociétés de Besançon à compter du 1er mai 2021 en application du décret n° 2021-46 du 19 janvier 2021 modifiant le ressort des tribunaux judiciaires de Besançon et de Montbéliard.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Montbeliard ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Belfort. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Belfort décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Montbeliard ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Belfort. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Belfort décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).