Entreprise : GFA MONGEARD MUGNERET ET FILS - SIREN 778 269 498
Identité
Dénomination
GFA MONGEARD MUGNERET ET FILS
SIREN (siège)
778 269 498
Date d'immatriculation au RNE
25/10/2002
Début d’activité
12/02/1964
Date de fin de la personne morale
24/10/2034
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Activité principale
Propriété, jouissance, administration par dation à bail de tous biens et droits immobiliers à usage agricole et de tous bâtiments necessaires à leur exploitation.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
76910.53 EUR
Adresse du siège
RUE DE LA FONTAINE 21700 VOSNE-ROMANEE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JEANNIN CHRISTINE , CATHERINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1982
Commune de résidence
ESPIRA DE L AGLY
Nom, Prénom(s)
JEANNIN CECILE , MARIE , LOUISE
Nom d'usage
CARRIERE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1980
Commune de résidence
ESPIRA DE L AGLY
Nom, Prénom(s)
JEANNIN JULIEN , FREDERIC , EUGENE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1985
Commune de résidence
ESPIRA DE L AGLY
Nom, Prénom(s)
MONGEARD LUCIE , MARIE-CHRISTINE , CATHERINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1983
Commune de résidence
Agencourt
Nom, Prénom(s)
MONGEARD MARIE-BERTHE , LOUISE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1981
Commune de résidence
Argilly
Nom, Prénom(s)
MONGEARD JUSTINE , ANNE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1988
Commune de résidence
Nuits-Saint-Georges
Nom, Prénom(s)
MONGEARD CATHERINE , ANNE
Nom d'usage
JEANNIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1954
Commune de résidence
Espira-de-l'Agly
Nom, Prénom(s)
MONGEARD VINCENT , JEAN-BAPTISTE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1956
Commune de résidence
Vosne-Romanée
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
12/02/1964
Siret
77826949800011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété, jouissance, administration par dation à bail de tous biens et droits immobiliers à usage agricole et de tous bâtiments necessaires à leur exploitation.
Autres Activités
Propriété, jouissance, administration par dation à bail de tous biens et droits immobiliers à usage agricole et de tous bâtiments necessaires à leur exploitation.
Adresse
RUE DE LA FONTAINE
21700 , VOSNE-ROMANEE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Beaune ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Dijon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Dijon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET NO 201-474 DU 30 MAI 2001 - ANCIEN MONTANT : 504.500 FRANCS - NOUVEAU MONTANT : 76.910,53 EUROS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).