Entreprise : SCP PEPIN POTTIER PRIOLEAU - SIREN 778 245 993
Identité
Dénomination
SCP PEPIN POTTIER PRIOLEAU
SIREN (siège)
778 245 993
Date d'immatriculation au RNE
11/08/1981
Date de fin de la personne morale
10/08/2001
Forme juridique
SCP d'architectes
Capital social
182938.82 EUR
Adresse du siège
11 BD DE L EUROPE 21800 QUETIGNY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PEPIN LOUIS , ROBERT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1924
Commune de résidence
DIJON
Nom, Prénom(s)
POTTIER BERNARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1922
Commune de résidence
DIJON
Nom, Prénom(s)
PRIOLEAU JACQUES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1921
Commune de résidence
MESSIGNY ET VANTOUX
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1994
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
02/07/1971
Siret
77824599300010
Code APE
742A
Origine du fonds
Création
Activité principale
EXERCICE EN COMMUN DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE
Adresse
11 BD 11 BD. DE L'EUROPE
21800 , QUETIGNY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
107
Date d'ajout
08/01/1990
Description
CESSATION D'ACTIVITE, DISSOLUTION ANTICIPEE, MESSIEURS : PEPIN LOUIS, POTTIER BERNARD ET PRIOLEAU JACQUES QUI ETAIENT GERANTS SONT NOMMES LIQUIDATEURS A COMPTER DU 31/12/89
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 200 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 182 938.82 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).