Entreprise : VOLAILLES DE L ODET - SIREN 778 157 958
Identité
Dénomination
VOLAILLES DE L ODET
SIREN (siège)
778 157 958
Date d'immatriculation au RNE
21/02/1973
Début d’activité
21/02/1973
Date de fin de la personne morale
20/02/2072
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Abattage et conditionnement de volailles
Code APE
1012Z - Transformation et conservation de la viande de volaille
Capital social
1499990 EUR
Adresse du siège
BRUNGUEN 29510 LANDREVARZEC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHATELLIER ANNE-MARIE
Nom d'usage
LE CALVEZ
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1958
Commune de résidence
Plérin
Nom, Prénom(s)
TARDY LOIC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1960
Commune de résidence
Plérin
Dénomination
LE CLEZIO INDUSTRIE
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Trévé
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
21/02/1973
Siret
77815795800019
Code APE
1012Z - Transformation et conservation de la viande de volaille
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Abattage et conditionnement de volailles
Adresse
BRUNGUEN
29510 , LANDREVARZEC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
14028
Date d'ajout
13/12/2023
Description
Remplacement d'un mandataire de justice Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Quimper en date du 20/11/2023 décidant que le mandat confié à Maître Paul-Henri SORET à titre individuel est à compter du 1er novembre 2023 accompli par la SELARL FLATRES-SORET prise en la personne de Maître Paul-Henri SORET.Date d'effet : 20/11/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3565
Date d'ajout
03/05/2019
Description
(Ouverture d'une procédure de) Liquidation judiciaire Par jugement en date du 03/05/2019, le tribunal de commerce de Quimper a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société VOLAILLES DE L'ODET, a nommé Maître SORET Paul Henri 11 rue du Palais à QUIMPER en qualité de liquidateur et a fixé la date de cessation des paiements au 23/04/2019. Date d'effet : 03/05/2019
Numéro d'observation
6831
Date d'ajout
18/09/2018
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 15/06/2018
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).