Entreprise : ED PROMOTION GAUTHIER ET CIE - SIREN 778 130 781
Identité
Dénomination
ED PROMOTION GAUTHIER ET CIE
SIREN (siège)
778 130 781
Date d'immatriculation au RNE
14/03/1957
Date de fin de la personne morale
13/03/2056
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
15244.9 EUR
Adresse du siège
10 B AV JEAN PERROT 38000 GRENOBLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SAUVAGE GEORGES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1915
Commune de résidence
Grenoble
Nom, Prénom(s)
LANDRU JEAN , LOUIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1941
Commune de résidence
Grenoble
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/04/2000
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1957
Siret
77813078100017
Code APE
701A
Adresse
10 B AV JEAN PERROT
38000 , GRENOBLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F16/013568
Date d'ajout
16/09/2016
Description
Mention d'office de cessation d'activité en application de l'article R 123-125 du code de commerce à compter du 16/09/2016
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F06/001137
Date d'ajout
01/02/2006
Description
Par jugement du 13 janvier 2006, le Tribunal a désigné M. Bernard DEMEURE en remplacement de M. Alain RAYMOND dans ses fonctions de juge-commissaire.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
-MISE EN HARMONIE DES STATUTS - Dépot le 27.01.1970 -JUGEMENT D'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN DATE DU 25.02.2000 Représentant des créanciers : Me ROUMEZI 57 Boulevard des Alpes 38240 MEYLAN Juge commissaire : Mr GREINER Cessation des paiements en date du 24.02.2000 Expiration de la période d'observation fixée au 14.04.2000 -JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE EN DATE DU 14.04.2000 Représentant des créanciers-liquidateur : Me ROUMEZI 57 Boulevard des Alpes 38240 MEYLAN Juge commissaire : Mr GREINER Cessation des paiements en date du 24.02.2000
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Dépôt au greffe le 11.02.1957 LES AFFICHES DE GRENOBLE ET DU DAUPHINE du 06.02.1957
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).