Entreprise : SOCIETE NOUVELLE ANDRE REYE ET FILS - SIREN 778 116 749
Identité
(Entreprise radiée le 27/01/2023)
Dénomination
SOCIETE NOUVELLE ANDRE REYE ET FILS
SIREN (siège)
778 116 749
Date d'immatriculation au RNE
16/05/1957
Dissolution
- Date de dissolution : 23/03/1992
Fermeture de l'établissement - 77811674900012
- Date d'effet de la fermeture : 13/03/1987
Date de fin de la personne morale
15/05/2056
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
114412.99 EUR
Adresse du siège
RUE OLIVIER BRILLOUET 17700 SURGERES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
REYE ANDRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1905
Commune de résidence
NIORT
Nom, Prénom(s)
REYE PIERRE
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1932
Commune de résidence
SURGERES
Nom, Prénom(s)
REYE FRANCOIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1960
Commune de résidence
SURGERES
Dénomination
SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE FIDUCIAIRE DE FRANCE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
LEVALLOIS PERRET
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/03/1987
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1957
Siret
77811674900012
Code APE
5912
Origine du fonds
Création
Activité principale
achat vente et représentation de machines agricoles, articles de quincaillerie, outillages, fers, tole...
Code APRM
3312ZA - Réparation de matériel agricole
Adresse
RTE rte de Niort
17700 , SURGERES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1024
Date d'ajout
27/01/2023
Description
Radiation d'office à compter du 26/01/2023 Radiation d'office au terme du délai de trois mois après la mention de la cessation d'activité portée en application de l'art. R. 123-125 du Code de Commerce (art. R. 123-136 du code du commerce)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1444
Date d'ajout
26/01/2023
Description
Radiation d'office du RCS La Rochelle le 26/01/2023 avec effet au 26/01/2023
Numéro d'observation
12795
Date d'ajout
01/09/2021
Description
Cessation d'activité sur le fondement de l'article R.123-125 alinéa 1
Numéro d'observation
4088
Date d'ajout
07/07/2014
Description
Par jugement en date du 13/03/1987, le tribunal de commerce de Rochefort a prononcé la liquidation des biens.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Rochefort ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de La Rochelle. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de La Rochelle décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
19/03/1986
Description
: MOD.OFFICE DU 19 MARS 1986 : Réglement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de ROCHEFORT en date du 12.07.1985 Date de cessation des paiements : 12.07.1985 Syndic : ME RAMBOURG, rue Albert 1er -LA ROCHELLE Juge-commissaire : M.NATY DAUFIN
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
16/05/1957
Description
(Divers) Historique : ARCHIVES DETRUITES - INCENDIE - 13.02.1970 MODIFICATION DU 7.6.84 - A COMPTER DU 6.4.84, MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI 81.1162 DU 30.12.81 ET AVEC LA LOI 83.1 DU 3.1.83
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CONVERSION D'OFFICE DU CAPITAL EN EUROS Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret no 2001-474 du 30/05/2001 PAR JUGT DU 12.7.85, LE TC ROCHEFORT A OUVERT UNE PROCEDURE DE REGLEMENT JUDICIAIRE SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS : 12.7.85 JUGE COMMISSAIRE : MR NATY DAUFIN SYNDIC : ME RAMBOUR - 48 RUE ALBERT 1ER - 17000 LA ROCHELLE. PAR JUGT DU 30.8.85, LE TC ROCHEFORT A ACCORDE UNE POURSUITE D'ACTIVITE DE 3 MOIS A COMPTER DU 12 JUILLET 1985 PAR JUGT DU 13.3.87, LE TC ROCHEFORT A PRONONCE LA LIQUIDATION DES BIENS. MAINTIENT MR NATY DAUFIN, JUGE COMMISSAIRE ET DESIGNE ME RAMBOUR LIQUIDATEUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).