Entreprise : CUMA DU DORAT - SIREN 778 039 388
Identité
Dénomination
CUMA DU DORAT
SIREN (siège)
778 039 388
Date d'immatriculation au RNE
05/09/1990
Début d’activité
27/06/1929
Date de fin de la personne morale
04/09/2070
Date de clôture
31/12
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activité principale
MISES A DISPOSITIONS DE MATERIELS AGRICOLES
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Capital social
533.57 EUR
Adresse du siège
MAIRIE 87210 LE DORAT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DELGOVE CHRISTINE
Nom d'usage
LACHAUME
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1962
Commune de résidence
DINSAC
Nom, Prénom(s)
LACHAUME ROLAND
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1956
Commune de résidence
LE DORAT
Nom, Prénom(s)
LAVAUD JEAN , PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1960
Commune de résidence
LE DORAT
Nom, Prénom(s)
MARCADET REMY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1964
Commune de résidence
LE DORAT
Nom, Prénom(s)
METEYER XAVIER
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1962
Commune de résidence
LE DORAT
Nom, Prénom(s)
PEIGNIN OLIVIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1970
Commune de résidence
MAGNAC LAVAL
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
27/06/1929
Siret
77803938800013
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
MISES A DISPOSITIONS DE MATERIELS AGRICOLES
Autres Activités
MISES A DISPOSITIONS DE MATERIELS AGRICOLES
Adresse
MAIRIE
87210 , LE DORAT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1653
Date d'ajout
12/04/2000
Description
(Divers) NOMINATION DE MR LACHAUME ROLAND EN QUALITE DE PRESIDENT EN REMPLACEMENT DE MR DECRESSAC GERARD NOMINATION DE MR METEYER XAVIER EN QUALITE VICE-PRESIDENT EN REMPLACEMENT DE MR FONTENEAU ANDRE NOMINATION DE MMME LACHAUME CHRISTINE EN QUALITE DE TRESORIER EN REMPLACEMENT DE MR LEPEYTRE JEAN LOUIS NOMINATION DE MR LAVAUD JEAN PIERRE EN QUALITE DE SECRETAIRE EN REMPLACEMENT DE MR DELAIDE JEAN FRANCOIS NOMINATION DE MR MARCADET REMY EN QUALITE DE TRESORIER ADJOINT ET DE MR PEIGNIN OLIVIER EN QUALITE DE SECRETAIRE ADJOINT DEMISSION DE MR BLANC PHILIPPE, DE MR LAROCHE JEAN MARIE, DE MR MARQUIS BERTRAND, DEM R GAINANT PIERRE, DE MR DENOYER GERARD, DE MR DELAIDE PHILIPPE, DE MR GALAN JEAN CLAUDE ET DE MR CARIOU JEAN EN QUALITE DE MEMBRES Date d'effet : 08/11/1999
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 3 500.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 533.57 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).