Entreprise : CUMA LA FLEOLE - SIREN 778 023 267
Identité
Dénomination
CUMA LA FLEOLE
SIREN (siège)
778 023 267
Date d'immatriculation au RNE
17/06/2002
Début d’activité
08/04/1970
Date de fin de la personne morale
16/06/2050
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activité principale
Exploitation agricole
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Adresse du siège
MAIRIE 23800 DUN-LE-PALESTEL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOUET MICKAEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1975
Commune de résidence
MAISON FEYNE
Nom, Prénom(s)
BOURNAVAUD FABRICE
Qualité
Autre, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1984
Commune de résidence
Maison Feyne
Nom, Prénom(s)
DESRIEUX FABRICE
Qualité
Administrateur, Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1971
Commune de résidence
Nouzerolles
Nom, Prénom(s)
ILSON PHILIPPE
Qualité
Vice-Président, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1963
Commune de résidence
Sagnat
Nom, Prénom(s)
JAUBOIS FRANCK
Qualité
Administrateur, Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1982
Commune de résidence
Colondannes
Nom, Prénom(s)
LAGAUTRIERE THIERRY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1964
Commune de résidence
Villard
Nom, Prénom(s)
MIGNOT CHRISTOPHE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1970
Commune de résidence
Villard
Nom, Prénom(s)
PERGAUD JULIEN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1980
Commune de résidence
Sagnat
Nom, Prénom(s)
PINOT GILLES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1963
Commune de résidence
Villard
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
08/04/1970
Siret
77802326700025
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Exploitation agricole
Adresse
MAIRIE
23800 , DUN-LE-PALESTEL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
803
Date d'ajout
07/06/2006
Description
ANCIEN TRESORIER : MR LAGAUTRIERE DANIEL NOUVEAU TRESORIER : MR BOUET MICKAEL Date d'effet : 18/04/2006
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
675
Date d'ajout
04/05/2005
Description
ANCIEN PRESIDENT ET NOUVEAU TRESORIER : MR LAGAUTRIERE DANIEL ANCIEN TRESORIER : MR MATHEZ JEAN NOUVEAU PRESIDENT : MR PERICAT MICHEL Date d'effet : 26/04/2005
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).