Entreprise : CUMA DE L'ESPOIR - SIREN 778 007 880
Identité
Dénomination
CUMA DE L'ESPOIR
SIREN (siège)
778 007 880
Date d'immatriculation au RNE
12/09/2002
Début d’activité
18/12/1972
Date de fin de la personne morale
11/09/2062
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activité principale
Exploitation agricole
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Capital social
9146 EUR
Adresse du siège
MAIRIE 23140 PIONNAT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AUCORDIER BERNARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1962
Commune de résidence
Pionnat
Nom, Prénom(s)
CHATONNET STEPHANE
Qualité
Administrateur, Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1971
Commune de résidence
Ladapeyre
Nom, Prénom(s)
DESRUES ANTHONY
Qualité
Vice-Président, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1984
Commune de résidence
Pionnat
Nom, Prénom(s)
LAFONT LIONEL
Qualité
Administrateur, Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1972
Commune de résidence
Pionnat
Nom, Prénom(s)
LAUMY GUILLAUME
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1987
Commune de résidence
Ajain
Nom, Prénom(s)
LEDIEU FLORENT
Qualité
Autre, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1990
Commune de résidence
Pionnat
Nom, Prénom(s)
STAFFORD ISLA
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1981
Commune de résidence
Pionnat
Nom, Prénom(s)
TRAMONT ELODIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1988
Commune de résidence
Pionnat
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
18/12/1972
Siret
77800788000017
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
Exploitation agricole
Autres Activités
Exploitation agricole
Adresse
MAIRIE
23140 , PIONNAT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1414
Date d'ajout
17/08/2012
Description
Prorogation de durée de la personne morale pour une durée de 40 ans. Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 12/04/2012 : Partant : JARROIR Frédéric, Trésorier Nouveau : HARTMAN Eric, Vice-Président Nouveau : CHATONNET Stéphane, Trésorier Nouveau : LEDIEU Florent, Trésorier adjoint Nouveau : NIVEAU Jean-Luc, Secrétaire Nouveau : PIERRON Serge, Membre Nouveau : LAFONT Lionel, Membre
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
284
Date d'ajout
11/02/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 21/01/2010 : Partant : JULLIEN Christophe, Président Partant : CHATONNET Stéphane, Trésorier Nouveau : DESRUES Anthony, Président Nouveau : JARROIR Frédéric, Trésorier
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).